KRS 0000343365
NIP6652926784
REGON30119665100000
NazwaNEOPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaNEOPA
Data rejestracji 03 gru 2009 (15 lat temu) 03 gru 2009
Data usunięcia 21 cze 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GŁOGOWSKA, 31, POZNAŃ, 60-702, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJPAWEŁ JAN POKORA
Wspólnik
2009-12-03
2016-06-21
66 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.300,00 ZŁ
MICHAŁ ZYGMUNT CZAJOR
Wspólnik
2009-12-03
2010-06-15
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.700,00 ZŁ
GRZEGORZ KOWALIK
Wspólnik
2010-06-15
2016-06-21
34 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁ
TOMASZ KOWALIK
Wspólnik
2014-10-03
2015-04-02
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ
GRZEGORZ KOWALIK
Prokurent
2013-02-21
2016-06-21
PROKURA SAMOISTNA
PAWEŁ JAN POKORA
Likwidator
2015-04-02
2016-06-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE Z TYM ZASTRZEŻENIEM, ŻE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE JEJ PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH NIEPRZEKRACZAJĄCYCH KWOTY 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH; POWYŻEJ TEJ KWOTY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
PAWEŁ JAN POKORA
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-12-03
2015-04-02
MICHAŁ ZYGMUNT CZAJOR
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-12-03
2010-06-15
GRZEGORZ KOWALIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-06-15
2011-03-01
2009-12-03
2015-04-02
NEOPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-12-03
2010-06-15
SPÓŁDZIELCÓW, 3, KONIN, 62-510, KONIN, POLSKA
2010-06-15
2013-11-12
RUBIEŻ, 46, POZNAŃ, 61-612, POZNAŃ, POLSKA
2013-11-12
2015-04-02
BŁAŻEJA, 13, POZNAŃ, 61-608, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie