KRS 0000638139
NIP9930661172
REGON36546132700000
NazwaBUDTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaBUDTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 23 wrz 2016 (8 lat temu) 23 wrz 2016
Data usunięcia 28 wrz 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. ŚLĄSKA, 27, TARNÓW, 33-101, TARNÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 9930661172
data rejestracji 01 lut 2022
status Czynny
38109018380000000133916898
SANPL 1 Oddział w Tarnowie
ul. Królowej Jadwigi 17 34-403 nowotarski POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #8291Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANABOGUSŁAW JAKUB FILAR
Wspólnik
2016-09-23
2016-09-28
MARCIN MIECZYSŁAW SZUMLAŃSKI
Wspólnik
2016-09-23
2016-09-28
MARCIN MIECZYSŁAW SZUMLAŃSKI
Beneficjent
BOGUSŁAW JAKUB FILAR
Beneficjent
WACŁAW MAKARSKI
Beneficjent
ALICJA MARIA FILAR
Beneficjent
ALICJA MARIA FILAR
reprezentant
MARCIN MIECZYSŁAW SZUMLAŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
BOGUSŁAW JAKUB FILAR
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
WACŁAW MAKARSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
POSIADA 50% UDZIAŁÓW WARTOŚCI 2500 PLN W BUDTAR SPOŁKA Z O.O. KTÓRA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM
ALICJA MARIA FILAR
Beneficjent
POSIADA 50% UDZIAŁÓW W BUDTAR SPÓŁKA Z .O.O. WARTOŚCI2500 PLN , KTÓRA TO SPÓŁKA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM BUDTAR SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacji1. KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. 2. DLA CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI POTRZEBNA JEST ZGODA WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW. ZWYKŁYMI CZYNNOŚCIAMI SPÓŁKI SĄ W SZCZEGÓLNOŚCI: WSZELKIE CZYNNOŚCI PRAWNE, A WIĘC MIĘDZY INNYMI: ZAWIERANIE, MODYFIKOWANIE I ROZWIĄZYWANIE UMÓW, A TAKŻE JEDNOSTRONNE OŚWIADCZENIA WOLI, KTÓRYCH WARTOŚĆ OGÓLNA NIE PRZEKRACZA 1.000.000 (JEDNEGO MILIONA) ZŁOTYCH LUB KTÓRYCH WARTOŚĆ W SKALI ROKU W PRZYPADKU CZYNNOŚCI PRAWNYCH PERIODYCZNYCH NIE PRZEKRACZA 1.000.000 (JEDNEGO MILIONA) ZŁOTYCH.
Członek Organu Reprezentacji
2016-09-23
2016-09-28
12286207500000
2016-09-23
2016-09-28
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2016-09-23
2016-09-28
BUDTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2016-09-23
2016-09-28
UL. ŚLĄSKA, 27, TARNÓW, 33-101, TARNÓW, POLSKA
2016-09-23
2016-09-28
6499Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2016-09-23
2016-09-28
6619Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2016-09-23
2016-09-28
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2016-09-23
2016-09-28
7010Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2016-09-23
2016-09-28
8291Z - DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE
2016-09-23
2016-09-28
8299Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie