KRS 0000089152
NIP8732082131
REGON85048672800000
NazwaHOTEL TARNOVIA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaHOTEL TARNOVIA
Data rejestracji 13 lut 2002 (23 lata temu) 13 lut 2002
Data usunięcia 31 sie 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres KOŚCIUSZKI, 10, TARNÓW, 33-100, TARNÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 512100,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 512100,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji5121
Dane kontaktowe
Email SEKRETARIAT@TARNOVIA.PL
Dane podatkowe
NIP 8732082131
data rejestracji 31 gru 1997
status Czynny
23109025900000000152826284
SANPL Oddział Centralny
ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #5610B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5590Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #8610 DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI #8730 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHWIESŁAWA FRANCISZKA RZOŃCA
Beneficjent
ANNA MARIA OZGA
zgłaszający - prokurent
ANNA WIESŁAWA KISAŁA
zgłaszający - inny
WITOLD CZESŁAW KISAŁA
zgłaszający - inny
WITOLD CZESŁAW KISAŁA
Beneficjent
TADEUSZ STANISŁAW RZOŃCA
Beneficjent
ANNA WIESŁAWA KISAŁA
Beneficjent
KINGA DOROTA BEREŹNICKA DRĄG
Członek Organu Nadzoru
2007-10-10
2012-05-30
URSZULA PREIS
Członek Organu Nadzoru
2002-02-13
2004-07-27
ANNA MAŁGORZATA CZECH
Członek Organu Nadzoru
2004-07-27
2007-05-08
DOROTA MACIASZEK
Członek Organu Nadzoru
2004-07-27
2007-05-08
SŁAWOMIR KOLASIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-05-08
2011-06-02
WIESŁAW DOBROŚ
Członek Organu Nadzoru
2007-05-08
2007-10-10
GRAŻYNA KOLASIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2007-05-08
2007-10-10
MARIUSZ MACIEJ WOJTKA
Członek Organu Nadzoru
2007-10-10
2008-01-10
MAREK SZCZUBIAŁ
Członek Organu Nadzoru
2007-10-10
2010-09-06
MARZENA IWONA MALEC
Członek Organu Nadzoru
2007-10-10
2011-08-31
OLGA POTEMPA
Prokurent
2002-02-13
2005-03-10
PROKURA SAMOISTNA
ANNA MARIA OZGA
Prokurent
2005-03-10
2023-08-31
SAMOISTNA
LESZEK ZBRÓG
Prokurent
2007-05-08
2007-10-10
PROKURA SAMOISTNA
WŁADYSŁAW BURZYŃSKI
Prokurent
2005-07-15
2007-05-08
SAMOISTNA
WIESŁAWA FRANCISZKA RZOŃCA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
WITOLD CZESŁAW KISAŁA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
1600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 160 000,00 NA PRAWACH USTAWOWEJ WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ MAŁŻEŃSKIEJ Z ANNA KISAŁA
POSIADA 2% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE HOTEL CRISTAL PARK SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 36% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE HOTEL TARNOVIA SP. Z O.O.
TADEUSZ STANISŁAW RZOŃCA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
POSIADA 96% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE HOTEL CRISTAL PARK SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 36% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE HOTEL TARNOVIA SP. Z O.O. POSIADA 87% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE CENTRUM KAPITAŁOWE SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 14,5% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE HOTEL TARNOVIA SP. Z O.O.
ANNA WIESŁAWA KISAŁA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
1600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 160 000,00 NA PRAWACH USTAWOWEJ WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ MAŁŻEŃSKIEJ Z WITOLD KISAŁA
POSIADA 2% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE HOTEL CRISTAL PARK SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 36% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE HOTEL TARNOVIA SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ALBO DWÓCH PROKURENTÓW.
LESZEK ZBRÓG
PREZES ZARZĄDU
2002-02-13
2007-05-08
WŁADYSŁAW BURZYŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-02-13
2005-07-15
JOANNA DOBROŚ
PREZES ZARZĄDU
2007-05-08
2011-08-31
MARIUSZ MACIEJ WOJTKA
VICE PREZES ZARZĄDU
2008-01-10
2009-09-15
ANNA SZCZUBIAŁ
CZŁONEK RADY NADZORCZRJ DELEGOWANY DO PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA ZARZĄDU DO DNIA 21.06.2011 R.
2011-04-12
2011-08-31
MARIUSZ MACIEJ WOJTKA
CZŁONEK ZARZADU
2011-08-31
2012-05-30
MARIUSZ MACIEJ WOJTKA
PREZES ZARZĄDU
2012-05-30
2023-02-13
JAN KRZYSZTOF BŁOŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-08-31
2012-05-30
JOANNA DOBROŚ
WICEPREZES
2012-05-30
2023-02-13
ANNA WIESŁAWA KISAŁA
PREZES ZARZĄDU
2023-02-13
2023-08-31
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-30
SprFinJednostkaMala
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 5067926.55 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5067926.55 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 4529484.62 |
I. Amortyzacja | 308361.08 |
II. Zużycie materiałów i energii | 727303.95 |
III. Usługi obce | 725032.77 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1595015.66 |
V. Wynagrodzenia | 292046.41 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 881724.75 |
– emerytalne | 650187.54 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 538441.93 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 523569.69 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 97047.99 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8773.51 |
G. Przychody finansowe | 49807.51 |
H. Koszty finansowe | 923929.63 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -110253 |
J. Podatek dochodowy | 1034182.63 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 5084603.32 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 3656935.65 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 512100 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2671681.01 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -561027.99 |
VI. Zysk (strata) netto | 1034182.63 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1427667.67 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 233051 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 344960.86 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 344960.86 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 699408.59 |
A. z tytułu kredytów i pożyczek | 283541.99 |
B. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 159540.67 |
– Do 12 miesięcy | 159540.67 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 150247.22 |
Aktywa razem | 5084603.32 |
A. Aktywa trwałe | 4632105.95 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4102971.95 |
1. Środki trwałe | 4044550.31 |
2. Środki trwałe w budowie | 58421.64 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 522964 |
1. Nieruchomości | 522964 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6170 |
B. Aktywa obrotowe | 452497.37 |
I. Zapasy | 79353.06 |
II. Należności krótkoterminowe | 78853.25 |
A. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 62038.26 |
– do 12 miesięcy | 62038.26 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 283388.63 |
A. krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: | 283388.63 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 283388.63 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10902.43 |
2002-02-13
2023-08-31
SPÓŁKA AKCYJNA
2002-02-13
2023-08-31
HOTEL TARNOVIA SPÓŁKA AKCYJNA
2002-02-13
2023-08-31
KOŚCIUSZKI, 10, TARNÓW, 33-100, TARNÓW, POLSKA
2020-05-19
2023-08-31
5510Z - HOTELARSTWO
2020-05-19
2023-08-31
5610A - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
2022-07-27
2023-08-31
5621Z - PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)
2022-07-27
2023-08-31
5629Z - POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA
2022-07-27
2023-08-31
5610B - RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
2022-07-27
2023-08-31
5590Z - POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE
2022-07-27
2023-08-31
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2022-07-27
2023-08-31
8690A - DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA
2022-07-27
2023-08-31
8610 - DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI
2022-07-27
2023-08-31
8730 - POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie