KRS 0000543583
NIP8733253209
REGON12318059600000
NazwaKONSYLIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKONSYLIUM
Data rejestracji 18 lut 2015 (10 lat temu) 18 lut 2015
Data usunięcia 20 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA, 26, TARNÓW, 33-100, TARNÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8733253209
data rejestracji 09 paź 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 20 sty 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8610Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA #8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA #8623Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #8690B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO #8690C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH #8690D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8710Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄJOANNA DANUTA DOBROŚ
Beneficjent
JOANNA DANUTA DOBROŚ
reprezentant
Wspólnik
2015-02-18
2021-01-20
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
12301733000000
WACŁAW MARIAN KISIEL
Wspólnik
2015-02-18
2021-01-20
9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.000,00 ZŁ
ZBIGNIEW CHOLEWA
Wspólnik
2015-02-18
2021-01-20
9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.000,00 ZŁ
JERZY WOŻNIAK
Wspólnik
2015-02-18
2021-01-20
9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.000,00 ZŁ
WIESŁAW DOBROŚ
Wspólnik
2015-02-18
2021-01-20
9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.000,00 ZŁ
WIESŁAW OLECHOWSKI
Wspólnik
2015-02-18
2021-01-20
9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.000,00 ZŁ
JOANNA DOBROŚ
Likwidator
2018-12-28
2021-01-20
WIESŁAW DOBROŚ
Członek Organu Nadzoru
2015-02-18
2021-01-20
WACŁAW KISIEL
Członek Organu Nadzoru
2015-02-18
2016-07-19
ADAM SZLACHTA
Członek Organu Nadzoru
2015-02-18
2021-01-20
WIESŁAW OLECHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-07-19
2021-01-20
JOANNA DANUTA DOBROŚ
Beneficjent
LIKWIDATOR
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
JOANNA DANUTA DOBROŚ
PREZES ZARZĄDU
2015-02-18
2016-07-19
ZBIGNIEW CHOLEWA
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-02-18
2018-12-28
WACŁAW MARIAN KISIEL
PREZES ZARZĄDU
2016-07-19
2018-12-28
2015-02-18
2018-12-28
KONSYLIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie