KRS 0000296192
NIP7010080352
REGON14107490500000
NazwaK14K SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaK14K
Data rejestracji 04 sty 2008 (17 lat temu) 04 sty 2008
Data usunięcia 15 kwi 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. LIMANOWSKIEGO, 10, DĄBROWA GÓRNICZA, 41-300, DĄBROWA GÓRNICZA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3000000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7010080352
data rejestracji 01 lis 2017
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 05 gru 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIATOMASZ WŁODZIMIERZ GUZIK
Beneficjent
TOMASZ WŁODZIMIERZ GUZIK
reprezentant
Wspólnik
2008-01-04
2008-04-30
2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000.000 ZŁOTYCH
53230779000000
Wspólnik
2008-01-04
2014-06-04
2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000.000 ZŁOTYCH
53139345100000
Wspólnik
2017-03-29
2020-11-13
6.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000.000,00 ZŁOTYCH
14630862100000
TOMASZ GUZIK
Wspólnik
2020-11-13
2022-04-15
5700 UDZIAŁÓW O ŁĄĆZNEJ WARTOŚCI 2.850.000 ZŁ
Wspólnik
2008-01-04
2008-03-19
2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000.000 ZŁOTYCH
53233301400000
Wspólnik
2008-03-19
2017-03-29
2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000.000 ZŁ
53223389600000
Wspólnik
2008-04-30
2017-03-29
2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000.000 ZŁ
01547587500000
Wspólnik
2014-06-04
2017-03-29
2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000,00 ZŁOTYCH
02193618800000
ANDRZEJ SKOWRON
Prokurent
2013-02-08
2013-06-19
PROKURA SAMOISTNA
EWA URSZULA KOWALSKA
Członek Organu Nadzoru
2008-01-04
2018-02-15
ELŻBIETA MAGDALENA RUDZKA
Członek Organu Nadzoru
2008-01-04
2018-02-15
RYSZARD ARTUR SZYŁAK
Członek Organu Nadzoru
2008-01-04
2018-02-15
MARLENA MARIA LEWANDOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2008-01-04
2018-02-15
TOMASZ WŁODZIMIERZ GUZIK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
JERZY KOŁODZIEJ
PREZES ZARZĄDU
2008-01-04
2013-06-19
ANDRZEJ SKOWRON
PREZES ZARZĄDU
2013-06-19
2017-03-29
JERZY MAREK KOŁODZIEJ
PREZES ZARZĄDU
2017-03-29
2018-02-15
NORBERT GALON
PREZES ZARZĄDU
2018-02-15
2020-11-13
TOMASZ GUZIK
PREZES ZARZĄDU
2020-11-13
2022-04-15
2008-01-04
2017-10-13
CASINO VEGAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-01-04
2008-03-19
WICZA, 54A, WARSZAWA, 00-679, WARSZAWA, POLSKA
2008-03-19
2008-04-30
WILCZA, 54A, WARSZAWA, 00-679, WARSZAWA, POLSKA
2008-04-30
2017-10-13
TRAKT BRZESKI, 52, WARSZAWA, 05-077, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie