KRS 0000672938
NIP6292479514
REGON36702439300000
NazwaAAWF NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAAWF NIERUCHOMOŚCI
Data rejestracji 11 kwi 2017 (7 lat temu) 11 kwi 2017
Data usunięcia 23 lis 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. LIMANOWSKIEGO, 10, DĄBROWA GÓRNICZA, 41-300, DĄBROWA GÓRNICZA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEAGNIESZKA WÓJTOWICZ
Wspólnik
2017-04-11
2017-07-03
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.750,00 ZŁ
Wspólnik
2017-07-03
2021-11-23
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
14680577900000
WOLFGANG HURLIMANN
Beneficjent
1962-03-08
DANIEL MAXIMILIAN PIRCHER
Beneficjent
1974-05-22
ALEXANDER BRYAN JEEVES
Beneficjent
1968-03-10
AGNIESZKA BOŻENA WÓJTOWICZ
reprezentant
WOLFGANG HURLIMANN
Beneficjent
DYREKTOR FUNDACJI NOBLE GROUNDS FUNDATION POSIADAJĄCEJ POŚREDNIO UDZIAŁY W SPÓŁCE
DANIEL MAXIMILIAN PIRCHER
Beneficjent
DYREKTOR FUNDACJI NOBLE GROUNDS FUNDATION POSIADAJĄCEJ POŚREDNIO UDZIAŁY W SPÓŁCE
ALEXANDER BRYAN JEEVES
Beneficjent
DYREKTOR FUNDACJI NOBLE GROUNDS FUNDATION POSIADAJĄCEJ POŚREDNIO UDZIAŁY W SPÓŁCE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
AGNIESZKA WÓJTOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2017-04-11
2021-07-07
STANISŁAW PAWEŁ RUSZKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2021-07-07
2021-11-23
2017-04-11
2021-11-23
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-04-11
2021-11-23
AAWF NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-04-11
2021-11-23
UL. LIMANOWSKIEGO, 10, DĄBROWA GÓRNICZA, 41-300, DĄBROWA GÓRNICZA, POLSKA
2017-04-11
2021-11-23
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2017-04-11
2021-11-23
4110Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2017-04-11
2021-11-23
4120Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
2017-04-11
2021-11-23
4311Z - ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
2017-04-11
2021-11-23
4312Z - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
2017-04-11
2021-11-23
4339Z - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
2017-04-11
2021-11-23
4399Z - POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
2017-04-11
2021-11-23
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2017-04-11
2021-11-23
6831Z - POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
2017-04-11
2021-11-23
6832Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie