KRS 0000150787
NIP5213228712
REGON01532411300000
Nazwa"ŚWIT-CAPITAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaŚWIT-CAPITAL
Data rejestracji 13 lut 2003 (22 lata temu) 13 lut 2003
Data usunięcia 04 gru 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TAŚMOWA, 1, WARSZAWA, 02-677, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5213228712
data rejestracji 25 lut 2003
status Czynny
02213000042001059371800001
VWBO Centrala
Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #2041Z PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH #2042Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #4645Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEMWALDEMAR SIWAK
Beneficjent
JOANNA SIWAK
Beneficjent
DOROTA SIWAK
Beneficjent
WALDEMAR SIWAK
reprezentant
DOROTA IWONA SIWAK
Wspólnik
2003-02-13
2019-12-04
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22 500,00 ZŁOTYCH
ARTUR KRZYSZTOF SIWAK
Wspólnik
2003-02-13
2006-05-10
20 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁOTYCH O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁOTYCH
WALDEMAR SIWAK
Wspólnik
2006-05-10
2019-12-04
20 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁOTYCH
JOANNA SIWAK
Wspólnik
2013-07-22
2019-12-04
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17 500,00 ZŁOTYCH
WALDEMAR SIWAK
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
JOANNA SIWAK
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
DOROTA SIWAK
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIENI SĄ: 1) PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE 2) KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU NIE SPRAWUJĄCY FUNKCJI PREZESA ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
WALDEMAR ZBIGNIEW SIWAK
PREZES ZARZĄDU
2003-02-13
2019-12-04
2003-02-13
2019-12-04
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-02-13
2019-12-04
"ŚWIT-CAPITAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-02-13
2019-12-04
TAŚMOWA, 1, WARSZAWA, 02-677, WARSZAWA, POLSKA
2016-08-22
2019-12-04
8211Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
2016-08-22
2019-12-04
1812Z - POZOSTAŁE DRUKOWANIE
2016-08-22
2019-12-04
2041Z - PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH
2016-08-22
2019-12-04
2042Z - PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH
2016-08-22
2019-12-04
2222Z - PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH
2016-08-22
2019-12-04
2223Z - PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH
2016-08-22
2019-12-04
4645Z - SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW
2016-08-22
2019-12-04
7311Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
2016-08-22
2019-12-04
8219Z - WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA
2016-08-22
2019-12-04
8292Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie