KRS 0000012159
NIP1230942404
REGON01729479300000
NazwaI.E.S. INTERNATIONAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaI.E.S. INTERNATIONAL POLSKA
Data rejestracji 25 maj 2001 (23 lata temu) 25 maj 2001
Data usunięcia 20 maj 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. BOBROWIECKA, 8, WARSZAWA, 00-728, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 800000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1230942404
data rejestracji 18 cze 2001
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 11 mar 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4614Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #466 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #712 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #749 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAINDUSTRIAL ENGINEERING SOLUTIONS INTERNATIONAL B.V.
Wspólnik
2001-05-25
2022-05-20
1599 SŁOWNIE: JEDEN TYSIĄC PIĘĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ UDZIAŁÓW PO 500,- PLN O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 799500 PLN
WOJCIECH ALEKSANDER RADŁO
Prokurent
2001-12-06
2004-01-16
PROKURA SAMOISTNA
ANNA BEATA WILCZURA
Prokurent
2001-12-06
2021-12-23
PROKURA SAMOISTNA
ANDRZEJ KARPIŃSKI
Prokurent
2004-01-16
2021-12-23
SAMOISTNA
MAREK WILCZURA
Likwidator
2021-12-23
2022-05-20
MAREK WILCZURA
reprezentant
JERZY ANDRZEJ STARAK
Beneficjent
JERZY ANDRZEJ STARAK
Beneficjent
JERZY STARAK JAKO POSIADAJĄCY POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE WZGLĘDEM SPÓŁKI I.E.S INTERNATIONAL POLSKA SPÓŁKA Z O.O. JAKO ZAŁOŻYCIEL TRUSTU POSIADAJĄCEGO WYŁĄCZNĄ KONTROLĘ NAD BEZPOŚREDNIM WIĘKSZOŚCIOWYM UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI I.E.S INTERNATIONAL POLSKA SPÓŁKA Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDEN CZŁONEK ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZADU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ANTONI KONRAD SKOLIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-05-25
2021-12-23
2001-05-25
2002-10-18
I.E.S. INTERNATIONAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA
2002-10-18
2021-12-23
I.E.S. INTERNATIONAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-05-25
2021-12-23
RASZYŃSKA, 13, PIASECZNO, 05-500, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie