KRS 0000040922
NIP5862071615
REGON19258863600000
NazwaA I C SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaA I C
Data rejestracji 06 wrz 2001 (23 lata temu) 06 wrz 2001
Data usunięcia 18 paź 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres RDESTOWA, 41, GDYNIA, 81-577, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 500000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji500000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #2420Z PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #35 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓWMAGDALENA KINGA BUDNIK
Prokurent
2011-03-04
2011-09-14
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
TOMASZ MICHAŁ SIEMIEŃCZUK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-06
2004-04-15
JOANNA BEATA SIEMIEŃCZUK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-06
2012-10-18
KAROL JAN SZEJKO
Członek Organu Nadzoru
2001-09-06
2006-04-26
JANUSZ ADAM GRONOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-09-23
2006-04-26
ROBERT KLEIN
Członek Organu Nadzoru
2006-04-26
2012-10-18
MAGDALENA KINGA BUDNIK
Członek Organu Nadzoru
2004-04-15
2004-09-23
BARTOSZ KAMIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-04-26
2008-09-01
PIOTR WIEŃCZYSŁAW KAPUSTA
Członek Organu Nadzoru
2008-09-01
2012-10-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO ALBO WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW POWOŁYWANYCH I ODWOŁYWANYCH PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ. PIERWSZY ZARZĄD POWOŁUJE ZAŁOŻYCIEL W AKCIE ZAWIĄZANIA SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ, PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOSOBOWO PREZES ZARZĄDU ALBO DWÓCH WICEPREZESÓW ŁACZNIE LUB PROKURENT ŁACZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
ADAM PACHOLSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-03-04
2012-10-18
KARINA RENATA HESLER
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-03-04
2012-02-13
EWA GRAŻYNA GRUDNIK SIEMIŃSKA
VICEPREZES ZARZĄDU
2012-02-13
2012-10-18
MAGDALENA ANNA FILIPCZUK
PREZES ZARZĄDU
2001-09-06
2004-04-15
TOMASZ MICHAŁ SIEMIEŃCZUK
PREZES ZARZĄDU
2004-04-15
2012-10-18
IGOR KOSTYSZYN
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-05-10
2008-09-01
2001-09-06
2003-10-14
WŁADYSŁAWA IV, 43, GDYNIA, 81-395, GDYNIA, POLSKA
Lamelowy wymiennik ciepła AIC –awans technologiczny firmy na rynku międzynarodowym
7 898 611,44 zł
2 715 147,68 zł
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
2.2. Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2004 - 2006
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie