KRS 0000529961
NIP9571075585
REGON22218447100000
NazwaSDC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSDC
Data rejestracji 03 lis 2014 (10 lat temu) 03 lis 2014
Data usunięcia 29 lis 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA GRUNWALDZKA, 82, GDAŃSK, 80-244, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 300000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9571075585
data rejestracji 28 lis 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 20 maj 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7122Z WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENISŁAWOMIR KRZYSZTOF HALBRYT
Beneficjent
BARTŁOMIEJ JERZY GAWIN
reprezentant
Wspólnik
2014-11-03
2022-11-29
6000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300.000,00 ZŁOTYCH
22067914500000
MAGDALENA KINGA BUDNIK
Prokurent
2014-11-03
2022-11-29
SAMOISTNA
SŁAWOMIR KRZYSZTOF HALBRYT
Beneficjent
POSIADA 50,32% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI W SESCOM S.A., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SDC SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW NIEMAJĄTKOWYCH I MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
TOMASZ MROWIEC
PREZES ZARZĄDU
2014-11-03
2018-05-23
BARTŁOMIEJ JERZY GAWIN
PREZES ZARZĄDU
2018-05-23
2022-11-29
2014-11-03
2022-11-29
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-11-03
2022-11-29
SDC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-11-03
2022-11-29
ALEJA GRUNWALDZKA, 82, GDAŃSK, 80-244, GDAŃSK, POLSKA
2016-04-28
2022-11-29
7122Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
2016-04-28
2022-11-29
62 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
2016-04-28
2022-11-29
63 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
2016-04-28
2022-11-29
33 - NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ
2016-04-28
2022-11-29
26 - PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH
2016-04-28
2022-11-29
43 - ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
2016-04-28
2022-11-29
61 - TELEKOMUNIKACJA
2016-04-28
2022-11-29
71 - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
2016-04-28
2022-11-29
74 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
2016-04-28
2022-11-29
81 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie