KRS 0000837813
NIP9721307816
REGON38592106100000
NazwaFIXFM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFIXFM
Data rejestracji 15 kwi 2020 (4 lata temu) 15 kwi 2020
Data usunięcia 11 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. GRUNWALDZKA, 82, GDAŃSK, 80-244, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 725000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email CONTACT@FIX.APP
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3319Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACHSŁAWOMIR KRZYSZTOF HALBRYT
Beneficjent
MACIEJ HALBRYT
reprezentant
JAKUB MAKSYMILIAN WÓJCIK
Wspólnik
2020-04-15
2020-12-01
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00ZŁ
Wspólnik
2020-12-01
2021-10-11
14500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 725.000,00 ZŁOTYCH
22067914500000
MAGDALENA KINGA BUDNIK
Prokurent
2020-12-01
2021-10-11
PROKURA ODDZIELNA
SŁAWOMIR KRZYSZTOF HALBRYT
Beneficjent
POSIADA 50,32% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI W SESCOM S.A., KTÓRA POSIADA 100% AKCJI W FIXFM S.A.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JAKUB MAKSYMILIAN WÓJCIK
PREZES ZARZĄDU
2020-04-15
2020-12-01
MACIEJ HALBRYT
PREZES ZARZĄDU
2020-12-01
2021-10-11
2020-04-15
2020-12-01
UL. SZELĄGOWSKA, 49, POZNAŃ, 61-626, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie