KRS 0000299629
NIP1080004376
REGON14123721800000
NazwaINTERTRUST (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINTERTRUST (POLAND)
Data rejestracji 20 lut 2008 (17 lat temu) 20 lut 2008
Data usunięcia 29 gru 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 700000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6521Z LEASING FINANSOWY #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAINTERTRUST GROUP HOLDING S.A.
Wspólnik
2008-02-20
2011-12-29
14.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 700.000 ZŁOTYCH
CORNEEL RYDE
Likwidator
2010-11-17
2011-12-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU CZYNNOŚCI JEDNORAZOWEJ O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 20.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH) DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. W PRZYPADKU CZYNNOŚCI JEDNORAZOWEJ O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 20.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH) DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. SPÓŁKA MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ REPREZENTOWANA PRZEZ PROKURENTÓW.
AGNIESZKA KATARZYNA RZEPECKA
PREZES ZARZĄDU
2008-02-20
2009-03-13
MARC JOZEF TAEYMANS
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-02-20
2009-02-02
ROBERT RENÉ STROEVE
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-02-20
2008-07-10
ERNESTO PEDRO TRAULSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-07-10
2010-11-17
HENK PIETER VAN ASSELT
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-02-02
2010-11-17
JANUSZ ADAM GRONOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-03-13
2009-12-22
MAURICE ALEXANDER KALSBEEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-12-22
2010-11-17
2008-02-20
2009-07-24
FORTIS INTERTRUST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-07-24
2010-11-17
INTERTRUST (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-02-20
2009-02-02
SUWAK, 3, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA
2009-02-02
2010-01-28
NIEPODLEGŁOŚCI, 69, WARSZAWA, 02-626, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie