KRS 0000388464
NIP5251569786
REGON01231485800000
NazwaIPLEX SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaIPLEX LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 07 cze 2011 (13 lat temu) 07 cze 2011
Data usunięcia 28 paź 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres OKSYWSKA, 17, WARSZAWA, 01-694, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 383329,50 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 383329,50 PLN
Wartość nominalna akcji0,10 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji3833295
Dane kontaktowe
Email BIURO@IPLEX.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5913Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4763Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAJACEK LEGUTKO
Członek Organu Nadzoru
2011-06-07
2012-07-30
JACEK MIELCZAREK
Członek Organu Nadzoru
2011-06-07
2012-03-12
MARIUSZ BANASZUK
Członek Organu Nadzoru
2011-06-07
2013-01-22
MARLENA KADEJ BARWIK
Członek Organu Nadzoru
2012-03-12
2013-01-22
GHISLAIN DADESKY
Członek Organu Nadzoru
2012-07-30
2016-10-28
ŁUKASZ MOZGAŁA
Członek Organu Nadzoru
2013-01-22
2016-10-28
RAFAŁ SEMCZYSZYN
Członek Organu Nadzoru
2013-01-22
2016-10-28
GIZELA MAJA POLAK
Członek Organu Nadzoru
2013-01-22
2016-10-28
GRZEGORZ LESZCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-01-22
2016-10-28
MATEUSZ KAZIMIERZ CZAJKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-10-13
2013-01-22
JOLANTA OGORZAŁEK KRZEMIŃSKA
Powiernik
2014-12-12
2016-10-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB DWUOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU CO NAJMNIEJ TRZYOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
ŁUKASZ MIECZYSŁAW SKRZYPEK
PREZES ZARZĄDU
2011-06-07
2011-10-13
ŁUKASZ MIECZYSŁAW SKRZYPEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-10-13
2016-10-28
ARKADIUSZ JANUSZ ŚWIERCZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-10-13
2014-03-21
TOMASZ JAKUBIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-04-23
2014-03-21
TOMASZ JAKUBIAK
PREZES ZARZĄDU
2014-03-21
2016-10-28
SZCZEPAN JERZY RUMAN
CZŁONEK ZARZĄDU DO SPRAW FINANSOWYCH
2014-03-21
2015-05-21
2011-06-07
2014-12-12
IPLEX SPÓŁKA AKCYJNA
2011-06-07
2011-10-13
AL. STANÓW ZJEDNOCZONYCH, 61, WARSZAWA, 04-028, WARSZAWA, POLSKA
2011-10-13
2013-04-23
PIĘKNA, 18, WARSZAWA, 00-549, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie