KRS 0000229671
NIP7742843909
REGON14001373500000
NazwaCONTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCONTEC
Data rejestracji 04 mar 2005 (20 lat temu) 04 mar 2005
Data usunięcia 06 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJE JEROZOLIMSKIE, 142A, WARSZAWA, 02-305, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6145000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7742843909
data rejestracji 09 lut 2005
status Czynny
06114021050000424432001005
mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa
Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA
53109018410000000122577336
SANPL 7 Oddział w Warszawie
ul. Światowida 17 03-144 Warszawa POLSKA
17114021050000424432001001
mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa
Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA
10160014621743078580000005
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
21160014621743078580000001
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
37160014621743078580000004
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
49114021050000424432001007
mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa
Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA
64160014621743078580000003
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
91160014621743078580000002
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
76114021050000424432001006
mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa
Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #1920Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJDOMINIK JAKUB DOBROWOLSKI
zgłaszający - członek zarządu
KRZYSZTOF WRÓBLEWSKI
zgłaszający - członek zarządu
WITOLD WIKTOR GRZESIAK
Beneficjent
JACEK EUGENIUSZ GIEDROJĆ
Beneficjent
BEATA ANNA WASIAK
Wspólnik
2005-03-04
2009-12-30
100 - 50000 ZŁ
MARIOLA JOLANTA KOWALEWSKA
Wspólnik
2005-03-04
2010-11-15
81 - 40500 ZŁ
MACIEJ PAWEŁ WASIAK
Wspólnik
2009-12-30
2021-01-18
104 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 52.000,00 ZŁOTYCH
MICHAŁ MATEUSZ WASIAK
Wspólnik
2012-11-23
2015-05-19
19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9500,00 PLN
ANETA LUDWICKA
Wspólnik
2015-05-19
2016-06-14
52 (PIĘĆDZIESIĄT DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 26.000 (DWADZIEŚCIA SZEŚĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
KATARZYNA JAGIEŁŁO WAWER
Wspólnik
2015-05-19
2016-06-14
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 25.000 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
GREENLIGHT FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
Wspólnik
2016-06-14
2021-01-18
296 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 148.000,00 ZŁOTYCH
147425435
Wspólnik
2021-01-18
2021-12-06
12.290 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.145.000,00 ZŁ
01241478400000
WITOLD WIKTOR GRZESIAK
Beneficjent
WITOLD WIKTOR GRZESIAK POSIADA 27% AKCJI W SPÓŁCE WARSAW EQUITY MANAGEMENT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE („WEM”) ORAZ WIĘKSZOŚCIOWY PAKIET UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TIKAKA CONSULTANTS LIMITED Z SIEDZIBĄ W LARNACE, CYPR, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 23% AKCJI SPÓŁKI WEM. WEM POSIADA WIĘKSZOŚCIOWY PAKIET UDZIAŁÓW W CONTEC S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE.
JACEK EUGENIUSZ GIEDROJĆ
Beneficjent
JACEK EUGENIUSZ GIEDROJĆ POSIADA 27% AKCJI W SPÓŁCE WARSAW EQUITY MANAGEMENT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE („WEM”), WIĘKSZOŚCIOWY PAKIET UDZIAŁÓW W SPÓŁCE VASADA LIMITED Z SIEDZIBĄ W LARNACE, CYPR, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 23% AKCJI SPÓŁKI WEM. WEM POSIADA WIĘKSZOŚCIOWY PAKIET UDZIAŁÓW W CONTEC S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ALDONA MARIA JANKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2005-03-04
2015-05-19
MACIEJ PAWEŁ WASIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-05-19
2016-07-26
MACIEJ PAWEŁ WASIAK
PREZES ZARZĄDU
2016-07-26
2018-09-20
JACEK MIELCZAREK
PREZES ZARZĄDU
2015-05-19
2016-07-26
KRZYSZTOF WRÓBLEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-09-20
2021-12-06
DOMINIK JAKUB DOBROWOLSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-09-20
2021-12-06
2005-03-04
2010-11-15
OTOLIŃSKA, 21, PŁOCK, 09-407, PŁOCK, POLSKA
2010-11-15
2015-06-24
SZCZĘSNEGO, 25, PŁOCK, 09-410, PŁOCK, POLSKA
2015-06-24
2015-07-28
UL. PIĘKNA, 18, WARSZAWA, 00-549, WARSZAWA, POLSKA
2015-07-28
2018-05-09
UL. KSIĄŻĘCA, 17, WARSZAWA, 00-498, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie