KRS 0000179663
NIP9521660689
REGON01279856600000
NazwaMAZOWIECKIE CENTRUM EDUKACJI EUROPEJSKIEJ "POD DĘBAMI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMAZOWIECKIE CENTRUM EDUKACJI EUROPEJSKIEJ "POD DĘBAMI"
Data rejestracji 15 lis 2003 (21 lat temu) 15 lis 2003
Data usunięcia 14 cze 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WIELICKA, 36, WARSZAWA, 02-657, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (30)
#55 HOTELE I RESTAURACJE #45 BUDOWNICTWO #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #7440Z REKLAMA #7450 REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #7460Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #6512B POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #36 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA. #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #9000 GOSPODARKA ŚCIEKAMI ORAZ WYWÓZ I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, USŁUGI SANITARNE I POKREWNE #01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #80 EDUKACJAWspólnik
2003-11-15
2007-10-08
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12 500,00 ZŁ
01019236800000
WOJCIECH BRONOWSKI
Wspólnik
2003-11-15
2016-06-14
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12 500,00 ZŁ
Wspólnik
2003-11-15
2008-02-14
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12 000 ZŁ
01272308300000
KAMILA JUSTYNA ZIELIŃSKA
Wspólnik
2005-01-20
2016-06-14
26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13 000 ZŁ
MAREK BRONOWSKI
Wspólnik
2007-10-08
2016-06-14
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁOTYCH
RYSZARD ZIELIŃSKI
Wspólnik
2008-02-14
2016-06-14
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.000,00 ZŁOTYCH
KAMILA JUSTYNA ZIELIŃSKA
Prokurent
2003-11-15
2015-11-25
ŁĄCZNA
RYSZARD ZIELIŃSKI
Prokurent
2003-11-15
2015-11-25
ŁĄCZNA
MAREK BRONOWSKI
Prokurent
2003-11-15
2015-11-25
ŁĄCZNA
WOJCIECH BRONOWSKI
Prokurent
2003-11-15
2015-11-25
ŁĄCZNA
LIDIA ANNA ZIELIŃSKA
Likwidator
2015-11-25
2016-06-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE
KRZYSZTOF WALDEMAR HYS
PREZES ZARZĄDU
2003-11-15
2004-07-29
PAWEŁ JÓZEF BRONOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-07-29
2007-10-08
LIDIA ANNA ZIELIŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2007-10-08
2015-11-25
2003-11-15
2015-11-25
MAZOWIECKIE CENTRUM EDUKACJI EUROPEJSKIEJ "POD DĘBAMI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-11-15
2004-07-29
WAŁ MIEDZESZYŃSKI, 251, WARSZAWA, 04-866, WARSZAWA, POLSKA
2004-07-29
2007-10-08
BRONOWSKA, 5, WARSZAWA, 03-994, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie