KRS 0000273363
NIP5832967229
REGON22036764100000
NazwaBIURO PROJEKTÓW KOLEJOWYCH W GDAŃSKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBIURO PROJEKTÓW KOLEJOWYCH W GDAŃSKU
Data rejestracji 31 sty 2007 (18 lat temu) 31 sty 2007
Data usunięcia 29 kwi 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KARTUSKA, 5, GDAŃSK, 80-103, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BPK@BPK.GDA.PL
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #7310H PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7440Z REKLAMA #8042A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKKRZYSZTOF MICHAŁ STĘPIŃSKI
Prokurent
2010-09-24
2013-07-23
PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT DZIAŁA WSPÓLNIE Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
STANISŁAWA JANCZYK
Prokurent
2007-09-03
2010-01-07
PROKURA ŁĄCZNA
LEON LUDKIEWICZ
Prokurent
2007-09-03
2009-08-13
PROKURA ŁĄCZNA ZE STANISŁAWĄ JANCZYK
ANTONI MARIAN ZARĘBSKI
Prokurent
2009-08-13
2010-01-07
ŁĄCZNA
KRZYSZTOF JACEK KWIECIŃSKI
Prokurent
2010-09-24
2015-04-29
PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT DZIAŁA WSPÓLNIE Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
SŁAWOMIR JERZY WOJNAROWSKI
Likwidator
2013-07-23
2015-04-29
MIECZYSŁAW JAN SZYMAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-01-31
2013-04-29
ANDRZEJ ZYGMUNT DZIĘGIELEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-01-31
2010-09-24
ZENON SARWIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-01-31
2015-04-29
ELŻBIETA BOŻENA BIERNACKA
Członek Organu Nadzoru
2007-01-31
2013-04-29
MARIUSZ DANIEL ZIENTAK
Członek Organu Nadzoru
2007-01-31
2008-08-07
AGATA OBARZANEK
Członek Organu Nadzoru
2008-08-07
2010-01-07
DARIUSZ KORECKI
Członek Organu Nadzoru
2010-09-24
2012-07-30
KRZYSZTOF GOŁĄB
Członek Organu Nadzoru
2012-07-30
2013-04-29
RAFAŁ RYCHEL
Członek Organu Nadzoru
2013-04-29
2015-04-29
TOMASZ LIPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-04-29
2015-04-29
Wspólnik
2007-01-31
2015-04-29
964 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 482.000,00 ZŁ
63448511000000
Wspólnik
2007-01-31
2013-03-15
533 / 266.500,00 ZŁOTYCH
01311304000000
Wspólnik
2007-01-31
2013-10-30
533 / 266.500,00 ZŁOTYCH
47064012600000
SZYMON BŁASZCZYK
Wspólnik
2014-03-05
2015-04-29
635 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 317.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
BRONISŁAWA DIONIZA ZIĘTARSKA
PREZES ZARZĄDU
2007-01-31
2010-01-07
ANTONI MARIAN ZARĘBSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-01-07
2013-07-23
SŁAWOMIR JERZY WOJNAROWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-04-29
2013-07-23
2007-01-31
2013-07-23
BIURO PROJEKTÓW KOLEJOWYCH W GDAŃSKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-01-31
2014-04-22
POHULANKA, 2, GDAŃSK, 80-807, GDAŃSK, POLSKA
2014-04-22
2014-07-03
MILSKIEGO, 1, GDAŃSK, 80-803, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie