KRS 0000033108
NIP7291113119
REGON47003521800000
NazwaZESPÓŁ LECZNICZO-DIAGNOSTYCZNY "KOPERNIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaZESPÓŁ LECZNICZO-DIAGNOSTYCZNY "KOPERNIK"
Data rejestracji 02 sie 2001 (23 lata temu) 02 sie 2001
Data usunięcia 28 lis 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PABIANICKA, 184/186, ŁÓDŹ, 93-513, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#8511Z SZPITALNICTWO #8512Z USŁUGI LEKARSKIE Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Z ORZECZNICTWEM LEKARSKIM. #8513Z PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA #8514A DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #8514B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO #8514C POZOSTAŁA DZIAŁALANOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9304Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #7310F PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK MEDYCZNYCH I FARMACJI #3310A PRODUKCJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO I CHIRURGICZNEGO ORAZ PRZYRZĄDÓW ORTOPEDYCZNYCH, MEBLI MEDYCZNYCH, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #3310B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO, W TYM CHIRURGICZNEGO #5146Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #519 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #5231Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #5232Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃTADEUSZ KABALSKI
Powiernik
2007-07-16
2009-03-19
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. M. KOPERNIKA W ŁODZI
Wspólnik
2001-08-02
2012-11-28
20 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 PLN
000295403
Wspólnik
2005-03-23
2009-08-07
63 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 31.500 PLN
01058791900000
Wspólnik
2009-08-07
2012-11-21
63 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 31.500,00 ZŁ
14072360300000
DOROTA MAGDALENA KUROWSKA
Wspólnik
2012-11-21
2012-11-28
63 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 31.500,00 ZŁ
TADEUSZ MARIAN KABALSKI
Likwidator
2009-08-07
2012-11-28
JULIA ROLA JANICKA
Członek Organu Nadzoru
2005-10-14
2007-11-12
DARIUSZ KORECKI
Członek Organu Nadzoru
2005-10-14
2007-11-12
ANDRZEJ ADAMKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2005-10-14
2007-05-17
KATARZYNA FORTAK KARASIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2007-05-17
2012-11-28
JULIA ROLA JANICKA
Członek Organu Nadzoru
2009-08-07
2012-11-21
PIOTR BŁASZCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-08-07
2012-11-21
MICHAŁ RYBAK
Członek Organu Nadzoru
2009-08-07
2012-11-21
ROBERT STACHELSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-08-07
2012-11-21
PIOTR BŁASZCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-10-14
2007-11-12
MARCIN HALICKI
Członek Organu Nadzoru
2005-10-14
2007-11-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
JAN WALCZAK
DYREKTOR SPÓŁKI
2001-08-02
2006-02-01
JAN WALCZAK
PREZES ZARZĄDU
2006-02-01
2009-08-07
PAWEŁ DYKTYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-02
2007-08-20
ANDRZEJ FRANCISZEK STEFANIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-02
2005-11-25
MIROSŁAW BOGUSŁAW JELENIEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-11-25
2008-09-01
2001-08-02
2009-08-07
ZESPÓŁ LECZNICZO-DIAGNOSTYCZNY "KOPERNIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-08-02
2010-11-04
PABIANICKA, 62, ŁÓDŹ, 93-513, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie