KRS 0000374892
NIP6772352794
REGON12142898000000
NazwaNEOIDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNEOIDEA
Data rejestracji 31 gru 2010 (14 lat temu) 31 gru 2010
Data usunięcia 15 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NYSKA, 48A, WROCŁAW, 50-505, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 140000000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6772352794
data rejestracji 22 lis 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 28 wrz 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIUANNA WALICKA
reprezentant
GRZEGORZ KOWALCZYK
reprezentant
MAREK JAROSŁAW MAJEWSKI
reprezentant
MAREK JAROSŁAW MAJEWSKI
Beneficjent
Wspólnik
2010-12-31
2011-12-09
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
14121057300000
Wspólnik
2011-12-09
2021-10-15
2.800.000 (DWA MILIONY OSIEMSET TYSIĘCY) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 140.000.000,00 (STO CZTERDZIEŚCI MILIONÓW) ZŁOTYCH
93031084100000
Wspólnik
2011-12-15
2021-09-15
800.000 (OSIEMSET TYSIĘCY) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000.000,00 (CZTERDZIEŚCI MILIONÓW)ZŁOTYCH
93071695100000
MAREK JAROSŁAW MAJEWSKI
Prokurent
2011-12-15
2019-11-29
PROKURA SAMOISTNA-JEDNOOSOBOWA, SAMODZIELNA UPRAWNIA DO PODEJMOWANIA CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA.
WIESŁAW MAJEWSKI
Prokurent
2016-12-22
2019-11-29
PROKURA JEDNOOSOBOWA, SAMODZIELNA, UPRAWNIONA DO SAMODZIELNEGO PODEJMOWANIA CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA.
MAREK JAROSŁAW MAJEWSKI
Beneficjent
WŁAŚCICIEL 99,6 % AKCJI W NEONET S.A. POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NEO24.PL SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 28,57 % UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM NEOIDEA.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH WSPÓLNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE Z PROKURENTEM."
MIROSŁAW ANTONI MICHNA
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-12-31
2011-12-09
RADOSŁAW MICHAŁ ZAGRODNIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-12-09
2012-10-23
MACIEJ ANDRZEJ IDZIKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-12-09
2013-10-11
TOMASZ SUCHOWIERSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-05-13
2014-01-16
MAREK JAROSŁAW MAJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-10-11
2021-10-15
KRZYSZTOF EUGENIUSZ SZULTKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-10-11
2014-07-31
TOMASZ MACIEJ KABAROWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-12-05
2014-01-16
TOMASZ MACIEJ KABAROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-01-16
2015-03-17
MARCIN STRACH
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-07-31
2016-10-14
WOJCIECH MAJEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-11-16
2020-04-14
2010-12-31
2011-12-09
K-SPV 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-12-09
2012-01-09
NEOLDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-12-31
2011-12-09
AL. ARMII KRAJOWEJ, 18, KRAKÓW, 30-150, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie