KRS 0000362417
NIP5252487435
REGON14254922700000
NazwaSAMA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSAMA ENERGIA
Data rejestracji 09 sie 2010 (14 lat temu) 09 sie 2010
Data usunięcia 09 sty 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WEŁNIANA, 47M, WARSZAWA, 02-833, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKKATARZYNA MISIAK
Wspólnik
2010-08-09
2020-01-09
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000,00 ZŁOTYCH
BARTOSZ JACEK RĄCZKOWIAK
Wspólnik
2010-08-09
2013-12-19
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000,00 ZŁOTYCH
KRZYSZTOF RAFAŁ MISIAK
Wspólnik
2012-05-16
2020-01-09
110 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 55 000 ZŁ
BARTOSZ JACEK RĄCZKOWIAK
Prokurent
2010-08-09
2013-12-19
SAMOISTNA
KRZYSZTOF RAFAŁ MISIAK
Likwidator
2018-09-03
2020-01-09
JANUSZ STANISŁAW MISIAK
Członek Organu Nadzoru
2013-08-08
2014-06-25
WIESŁAWA MISIAK
Członek Organu Nadzoru
2013-08-08
2014-06-25
JANUSZ JAN MATEJAK
Członek Organu Nadzoru
2010-08-09
2012-05-16
KATARZYNA MISIAK
Członek Organu Nadzoru
2010-08-09
2014-06-25
MONIKA ANNA RĄCZKOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2010-08-09
2012-05-16
ZDZISŁAW KAZIMIERZ RAKOCY
Członek Organu Nadzoru
2012-05-16
2013-08-08
PIOTR BOGDAN LIP
Członek Organu Nadzoru
2012-05-16
2013-08-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANDRZEJ WACŁAW KORZENIOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-08-09
2012-05-16
JACEK MIKOŁAJ ŁOSIAKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-05-16
2013-08-08
KRZYSZTOF RAFAŁ MISIAK
PREZES ZARZĄDU
2013-08-08
2018-09-03
2010-08-09
2013-12-19
POLGEN ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-12-19
2018-09-03
SAMA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-08-09
2013-08-08
KS. TEOFILA BOGUCKIEGO, 1A, WARSZAWA, 01-508, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie