KRS 0000063354
REGON27227116500000
NazwaZAKŁADY TWORZYW SZTUCZNYCH NITRON SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaZAKŁADY TWORZYW SZTUCZNYCH NITRON
Data rejestracji 20 lis 2001 (23 lata temu) 20 lis 2001
Data usunięcia 23 mar 2007 23 mar 2007
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres ZAWADZKIEGO, 1, KRUPSKI MŁYN, 42-693, KRUPSKI MŁYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 17928000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 17928000,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1792800
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (39)
#2461Z PRODUKCJA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH #2416Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH #2521Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2522Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2524Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #3430A PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH I ICH SILNIKÓW #3430B PRODUKCJA PASÓW BEZPIECZEŃSTWA, DRZWI I ZDERZAKÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCHBACH MECHANICZNYCHLNEGO PRZEZNACZENIATWAE SKLASYFIKOWANAOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #2413Z PRODUKCJA CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH PODSTAWOWYCH POZOSTAŁYCH #2466Z PRODUKCJA TUSZÓW,FARB SZCZEGÓLNEGO ZASTOSOWANIA #2852Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2862Z PRODUKCJA NARZĘDZI #2872Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI LEKKICHOWYCHTALEMETALI, METALURGIA PROSZKÓWNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2924A PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #2924B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #7310B PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK CHEMICZNYCH #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #1450Z POZOSTAŁE GÓRNICTWO I KOPALNICTWO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4100A POBÓR I UZDATNIANIE WODY, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #9000A WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW #9000B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #0201A GOSPODARKA LEŚNA #4030A PRODUKCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY) #4030B DYSTRYBUCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY) #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #2414Z PRODUKCJA CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH PODSTAWOWYCH POZOSTAŁYCHMIECZYSŁAW `JAN OLEJNIK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-20
2002-08-30
WALDEMAR PIOTR PIECUCH
Członek Organu Nadzoru
2001-11-20
2002-08-30
MARIAN BŁACHUTA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-20
2002-08-30
ANDRZEJ GLONEK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-20
2005-03-17
BOGUSŁAW ZIEMIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-20
2002-05-15
MAŁGORZATA ELŻBIETA MAŃKA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-20
2005-08-10
EDYTA BIEROZA
Członek Organu Nadzoru
2003-07-28
2005-03-17
ANDRZEJ OPROCHA
Członek Organu Nadzoru
2003-07-28
2005-03-17
PIOTR SZYMAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-03-17
2007-03-23
EDYTA UKLEJA
Członek Organu Nadzoru
2005-03-17
2007-03-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
JANUSZ ZBIGNIEW STRYJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-11-20
2001-12-29
KORNELIUSZ NORBERT DUDA
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-11-20
2001-12-29
KORNELIUSZ NORBERT DUDA
PREZES ZARZĄDU
2001-12-29
2007-03-23
JERZY RACHWALSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-20
2003-07-28
JACEK WŁODZIEMIERZ GĘBSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-20
2007-03-23
GRZEGORZ FRANCISZEK LIBERKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-29
2004-02-13
JANUSZ MARCIN DRZYZGA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-28
2006-01-10
DOROTA MARIA PILARSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-07-07
2007-03-23
ADAM MICHAŁ LOREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-07-19
2007-03-23
2001-11-20
2007-03-23
SPÓŁKA AKCYJNA
2001-11-20
2007-03-23
ZAKŁADY TWORZYW SZTUCZNYCH NITRON SPÓŁKA AKCYJNA
2001-11-20
2007-03-23
ZAWADZKIEGO, 1, KRUPSKI MŁYN, 42-693, KRUPSKI MŁYN, POLSKA
2001-11-20
2007-03-23
2461Z - PRODUKCJA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH
2001-11-20
2007-03-23
2416Z - PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH
2001-11-20
2007-03-23
2521Z - PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY I KSZTAŁTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH
2001-11-20
2007-03-23
2522Z - PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH
2001-11-20
2007-03-23
2524Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
2001-11-20
2007-03-23
3430A - PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH I ICH SILNIKÓW
2001-11-20
2007-03-23
3430B - PRODUKCJA ZDERZAKÓW I ELEMENTÓW DRZWI DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH
2001-11-20
2007-03-23
2413Z - PRODUKCJA CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH
2001-11-20
2007-03-23
2466Z - PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH
2001-11-20
2007-03-23
2852Z - OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie