KRS 0000456544
NIP3020001518
REGON32136126400000
NazwaEW GREENFIELD 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEW GREENFIELD 5
Data rejestracji 29 mar 2013 (11 lat temu) 29 mar 2013
Data usunięcia 02 paź 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. RYŻOWA, 33A, WARSZAWA, 02-495, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #3812Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAADAM PANTKOWSKI
Wspólnik
2013-03-29
2014-10-10
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
TILL JESKE
Wspólnik
2013-03-29
2014-10-10
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
Wspólnik
2014-10-10
2015-10-12
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
32136596000000
Wspólnik
2015-10-12
2016-04-29
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ.
34029711700000
Wspólnik
2016-04-29
2017-01-23
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.500,00 ZŁ.
01115454200000
Wspólnik
2016-07-19
2017-01-23
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 ZŁ.
36427139800000
Wspólnik
2017-01-23
2017-10-02
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ.
63461242000000
TOMASZ MARCIN MAĆKOWIAK
Likwidator
2017-01-23
2017-10-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiGDY DZIAŁA ZARZĄD WIELOOSOBOWY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
FLORIAN UWE LEUTHOLD
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-07-06
2015-10-12
MARIUSZ ROBERT BENTKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-10-12
2016-04-29
TOMASZ MARCIN MAĆKOWIAK
PREZES ZARZĄDU
2016-04-29
2017-01-23
TILL JESKE
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-03-29
2015-07-06
ADAM PANTKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-03-29
2015-10-12
2013-03-29
2017-01-23
EW GREENFIELD 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-03-29
2015-10-28
MALCZEWSKIEGO, 26, SZCZECIN, 71-612, SZCZECIN, POLSKA
2015-10-28
2016-04-29
UL. PÓŁWIEJSKA, 3, POZNAŃ, 61-885, POZNAŃ, POLSKA
2016-04-29
2017-01-23
UL. OGRODOWA, 10, POZNAŃ, 61-821, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie