KRS 0000041791
NIP6351645079
REGON27753601300000
Nazwa"A I E GASTRONOMIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaA I E GASTRONOMIK
Data rejestracji 20 wrz 2001 (23 lata temu) 20 wrz 2001
Data usunięcia 07 kwi 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZABRZE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 55000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #462 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT #463 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #464 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #465 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ #466 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #471 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #472 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #474 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #475 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #476 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #477 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #478 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #479 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #829 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAANNA MARIA BARTNIK
Wspólnik
2001-09-20
2013-11-21
110 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 55 000,00 ZŁ
EWA MELANIA GRYT
Wspólnik
2001-09-20
2012-05-31
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ NA ZASADACH WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z BARTNIK ANNĄ
BOGUMIŁA ANNA GUJA
Wspólnik
2001-09-20
2012-05-31
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000 ZŁ NA ZASADACH WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z ANNĄ BARTNIK
KATARZYNA JADWIGA DIDEK
Wspólnik
2013-11-21
2022-04-07
110 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 55.000,00 ZŁ
JANUSZ DIDEK
Prokurent
2013-11-21
2022-04-07
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI PREZES ZARZĄDU ZAWSZE UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE, A W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANNA MARIA BARTNIK
PREZES ZARZĄDU
2001-09-20
2013-11-21
EWA MELANIA GRYT
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-09-20
2013-11-21
BOGUMIŁA ANNA GUJA
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-09-20
2013-11-21
KATARZYNA JADWIGA DIDEK
PREZES ZARZĄDU
2013-11-21
2022-04-07
2001-09-20
2013-11-21
1-GO MAJA, 1, MIKOŁÓW, 43-190, MIKOŁÓW, POLSKA
2013-11-21
2016-06-09
BRONISŁAWA HAGERA, 17, ZABRZE, 41-800, ZABRZE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie