KRS 0000160563
NIP6440514350
REGON27158762400000
NazwaKLUB SPORTOWY "WELTOUR"
Krótka nazwaKLUB SPORTOWY "WELTOUR"
Data rejestracji 05 maj 2003 (21 lat temu) 05 maj 2003
Data usunięcia 14 lis 2019 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ
Adres 9 MAJA, 9B, BĘDZIN, 42-500, BĘDZIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (60)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4522Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4525A STAWIANIE RUSZTOWAŃ #4525B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM #4525D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH #4531A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI #4531B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH #4531D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4533 WYKONYWANIE INSTALACJI CIEPLNYCH, WODNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH #4533A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH #4533B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH #4533C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH #4534Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4541Z TYNKOWANIE #4542Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4543 WYKONYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN #4543A POSADZKARSTWO, TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4543B SZTUKATORSTWO #4544 MALOWANIE I SZKLENIE #4544A MALOWANIE #4544B SZKLENIE #4545Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5222Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH #5223Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW #5224Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARNICZYCH I CUKIERNICZYCH #5225Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH #5226Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH #5227 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5227A SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MLECZNYCH I JAJ W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5245Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH #5247Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #5248C SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARÓW, ZEGARKÓW ORAZ BIŻUTERII #5248D SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH #5248E SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK #5261Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ #5262A SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI I PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #5262B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH TOWARÓW NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #5511Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI #5512Z POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5522Z POLA KEMPINGOWE, ŁĄCZNIE Z POLAMI DLA SAMOCHODOWYCH PRZYCZEP KEMPINGOWYCH #5523Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5530 USŁUGI GASTRONOMICZNE #5530A RESTAURACJE #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5540Z BARY #5551Z STOŁÓWKI #5552Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #9211Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #9212Z ROZPOWSZECHNIANIE FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #9213Z PROJEKCJA FILMÓW #9261Z DZIAŁALNOŚĆ STADIONÓW I INNYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH #9262Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9272Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9301Z SERWIS WYPOŻYCZANIA ODZIEŻY ROBOCZEJ ŁĄCZNIE Z WYPOŻYCZANIEM I PIELĘGNACJĄ INNYCH SYSTEMÓW TEKSTYLNYCH JAK BIELIZNY GŁADKIEJ, ROLEK RĘCZNIKOWYCH,WYCIERACZEK,ŚCIEREK I.T.P. #9303Z POGRZEBY I DZIAŁALNOŚĆ POKREWNA #9304Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJWŁADYSŁAW JAN LEŚNIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-05-05
2019-11-14
ANDRZEJ GÓRA
Członek Organu Nadzoru
2003-05-05
2019-11-14
PIOTR JAN GIL
Członek Organu Nadzoru
2003-05-05
2019-11-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO WYSTĘPOWANIA W IMIENIU K.S. "WELTOUR" UPRAWNIONY JEST PREZES SAMODZIELNIE LUB INNY UPOWAŻNIONY PRZEZ PREZESA CZŁONEK ZARZĄDU.
JAN ANTONI GIL
PREZES ZARZĄDU
2003-05-05
2019-11-14
JULIUSZ FELCZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-05-05
2005-12-14
MAREK WOJCIECH WORACH
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-05-05
2005-12-14
JAROSŁAW PIOTR MICHALEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-05-05
2005-12-14
2003-05-05
2005-12-14
PUŁSUDSKIEGO, 8, SOSNOWIEC, 41-200, SOSNOWIEC, POLSKA
2005-12-14
2008-04-30
WIEJSKA, 1, ŁAZY, 42-450, ŁAZY, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie