KRS 0000299687
NIP5472081876
REGON24081725800000
Nazwa"SOL-ANIMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSOL-ANIMA
Data rejestracji 22 lut 2008 (17 lat temu) 22 lut 2008
Data usunięcia 11 sty 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PIEKARSKA, 50, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#5912Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI #5913Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5914Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW #9003Z DZIAŁALNOŚĆ SANITARNA I POKREWNAWspólnik
2008-02-22
2009-12-16
28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 140.000 ZŁ (STO CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH)
00230099900000
ROMAN NEHREBECKI
Wspólnik
2008-02-22
2016-10-07
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000 ZŁ
MARIAN JAN CHOLEREK
Wspólnik
2008-02-22
2009-08-28
6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000 ZŁ (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH)
Wspólnik
2016-01-29
2017-01-11
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ
14212849000000
Wspólnik
2009-12-16
2016-01-29
28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 140.000 ZŁ
27321657600000
MICHAŁ EUGENIUSZ ROGATKO
Likwidator
2015-05-27
2017-01-11
DARIUSZ KAZIMIERZ KOMARCZEWSKI
Likwidator
2015-05-27
2017-01-11
KRZYSZTOF JĘDRZEJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-12-22
2015-04-16
DARIUSZ KOMARCZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-12-22
2015-04-16
BOGUSŁAW BOBROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-12-22
2015-04-16
PIOTR LENER
Powiernik
2011-03-22
2011-12-21
PIOTR LENER
NADZORCA SĄDOWY
2011-12-21
2012-05-25
JERZY JAN OLESZKIEWICZ
Prokurent
2008-02-22
2009-04-02
ODDZIELNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji- PREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO, - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU - WSPÓLNIE, - CZŁONEK ZARZĄDU + PROKURENT - WSPÓLNIE.
ROMAN NEHREBECKI
PREZES ZARZĄDU
2008-02-22
2011-12-22
MICHAŁ EUGENIUSZ ROGATKO
PREZES ZARZĄDU
2011-12-22
2015-05-27
2008-02-22
2011-12-21
"SOL-ANIMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-12-21
2012-05-25
"SOL-ANIMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
2008-02-22
2010-06-22
STEFANA BATOREGO, 4, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
2010-06-22
2013-11-06
CECHOWA, 18, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie