KRS 0000102412
REGON27800957000000
NazwaZBMD-KOMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaZBMD-KOMAG
Data rejestracji 25 mar 2002 (22 lata temu) 25 mar 2002
Data usunięcia 09 lis 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 720000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (37)
#2952A PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA, KOPALNICTWA I BUDOWNICTWA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJHANICZNYCHE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #2952B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN DLA GÓRNICTWA, KOPALNICTWA I BUDOWNICTWA #2722Z PRODUKCJA RAM ROWEROWYCH #2811B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2811C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2821Z PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2871Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCHETALOWYCHTALEMETALI, METALURGIA PROSZKÓWNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2852Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2840Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI, METALURGIA PROSZKÓWNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2851Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2875B PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁA #2914Z PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCHNIKÓW I TURBIN, Z WYJĄTKIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #2924A PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #2924B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #3710Z ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6523 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6521Z LEASING FINANSOWY #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5170 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #2811A PRODUKCJA BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH Z METALU, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4521E WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW GÓRNICZYCH I PRODUKCYJNYCH #4521F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #4521G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH #4525A STAWIANIE RUSZTOWAŃ #4525E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCHSTANISŁAW DORNIA
Członek Organu Nadzoru
2002-03-25
2004-03-08
LUCYNA ELŻBIETA NAPIERALSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-03-08
2017-11-09
ANDRZEJ TADEUSZ SPECZIK
Członek Organu Nadzoru
2004-03-08
2017-11-09
FRANCISZEK UCHER
Członek Organu Nadzoru
2002-03-25
2017-11-09
JANUSZ FASTNACHT
Członek Organu Nadzoru
2002-03-25
2017-11-09
ANDRZEJ MAREK DOBRZAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-03-08
2017-11-09
ANDRZEJ DOMBROT
Wspólnik
2002-03-25
2003-10-13
58 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 29.000,00;-ZŁOTYCH
BERNARD MAINKA
Wspólnik
2002-03-25
2003-10-13
14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 7.000,00;-ZŁOTYCH
MARIUSZ MAKOWSKI
Wspólnik
2002-03-25
2003-10-13
14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 7.000,00;-ZŁOTYCH
Wspólnik
2003-10-13
2017-11-09
732 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 366.000,00 ZŁ
27785228600000
Wspólnik
2003-10-13
2017-11-09
240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 120.000,00 ZŁ
00002247300000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO; PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ANDRZEJ DOMBROT
PREZES ZARZĄDU
2002-03-25
2004-03-17
ANDRZEJ TADEUSZ SPECZIK
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA ZARZĄDU
2004-03-17
2004-11-08
ARKADIUSZ PIOTR ZIÓŁKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-11-08
2017-11-09
2002-03-25
2003-10-13
ZBMD - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-03-25
2005-08-05
3 MAJA, 91, ZABRZE, 41-800, ZABRZE, POLSKA
2005-08-05
2014-02-25
LEGNICKA, 15 B, ZABRZE, 41-811, ZABRZE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie