KRS 0000008916
NIP8871646962
REGON89132713600000
Nazwa"REFRA-STAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaREFRA-STAL
Data rejestracji 23 kwi 2001 (23 lata temu) 23 kwi 2001
Data usunięcia 21 gru 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SKR. POCZTOWA 85, 3, GROCHOWA, 57-200, ZĄBKOWICE ŚLASKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8871646962
data rejestracji 03 wrz 2001
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 21 gru 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #3831Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH #4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAADAM PIERZGA
Wspólnik
2001-04-23
2023-12-21
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.500 ZŁ (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
JANUSZ KLIMOWICZ
Wspólnik
2001-04-23
2013-07-01
125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 ZŁ (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
KATARZYNA TERESA KLIMOWICZ
Wspólnik
2001-04-23
2023-12-21
126 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.600 ZŁ (DWANAŚCIE TYSIĘCY SZEŚĆSET ZŁOTYCH)
ANNA MALEWICKA
Wspólnik
2022-03-30
2023-12-21
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)
EWA KLIMOWICZ
Wspólnik
2005-08-04
2023-12-21
102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.200 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY DWIEŚCIE ZŁOTYCH)
TOMASZ PIERZGA
Wspólnik
2005-08-04
2023-12-21
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)
ANNA PIERZGA
Wspólnik
2005-08-04
2022-03-30
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)
ANNA KLIMOWICZ
Wspólnik
2013-07-01
2023-12-21
102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.200 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY DWIEŚCIE ZŁOTYCH)
KATARZYNA TERESA KLIMOWICZ
Beneficjent
JAROSŁAW CHOLEWA
ZGŁASZAJĄCY - LIKWIDATOR
JAROSŁAW CHOLEWA
Likwidator
2022-10-18
2023-12-21
ADAM PIERZGA
Członek Organu Nadzoru
2001-04-23
2022-03-30
JANUSZ KLIMOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-04-23
2012-04-13
KATARZYNA TERESA KLIMOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-04-23
2023-12-21
EWA KLIMOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2012-04-13
2023-12-21
KATARZYNA TERESA KLIMOWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacji1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ZENON DOMACHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-04-23
2006-01-18
ANDRZEJ MALIK
PREZES ZARZĄDU
2006-01-18
2012-04-13
ANNA MALEWICKA
PREZES ZARZĄDU
2012-04-13
2022-03-30
SŁAWOMIR KŁÓSEK
PREZES ZARZĄDU
2022-03-30
2022-10-18
2001-04-23
2022-10-18
"REFRA - STAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie