KRS 0000339586
NIP9452134488
REGON12107351900000
NazwaVESTICO SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaVESTICO
Data rejestracji 18 lis 2009 (15 lat temu) 18 lis 2009
Data usunięcia 20 lis 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. TOROWA, 6A, ROPCZYCE, 39-100, ROPCZYCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 750000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 750000,00 PLN
Wartość nominalna akcji500,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1500
Dane podatkowe
NIP 9452134488
data rejestracji 01 lip 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 20 lis 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3831Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIASŁAWOMIR KŁÓSEK
Likwidator
2019-10-07
2020-11-20
MARZENA BOCHENEK
Członek Organu Nadzoru
2009-11-18
2018-09-04
TERESA MAMICA GRZYBOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2009-11-18
2010-12-13
BOŻENA WRÓBLEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2009-11-18
2014-08-28
TERESA JURCZAK
Członek Organu Nadzoru
2011-12-14
2020-11-20
DOROTA SOBOLEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2014-08-28
2019-03-13
SŁAWOMIR KŁÓSEK
Członek Organu Nadzoru
2018-09-04
2019-03-13
EWA KLIMOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2019-03-13
2020-11-20
ZDZISŁAW GRZYBOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-12-13
2011-12-14
KATARZYNA TERESA KLIMOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2019-03-13
2020-11-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄDU JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PIOTR GRZEGORZ WRÓBLEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-11-18
2010-12-13
GRZEGORZ PĘCAK
PREZES
2011-12-14
2019-03-13
SŁAWOMIR KŁÓSEK
PREZES ZARZĄDU
2019-03-13
2019-10-07
2009-11-18
2019-03-13
KKP INVEST SPÓŁKA AKCYJNA
2019-03-13
2019-10-07
VESTICO SPÓŁKA AKCYJNA
2009-11-18
2010-12-13
ZIELIŃSKA, 3, KRAKÓW, 31-227, KRAKÓW, POLSKA
2010-12-13
2011-12-14
SYNÓW PUŁKU, 7, WROCŁAW, 52-207, WROCŁAW, POLSKA
2011-12-14
2019-03-13
KORMORANÓW, 6, MYSŁOWICE, 41-400, MYSŁOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie