KRS 0000820353
NIP8181568003
REGON69169644300000
NazwaZM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaZM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 02 sty 2020 (5 lat temu) 02 sty 2020
Data usunięcia 09 cze 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. PRZEMYSŁOWA, 7, ROPCZYCE, 39-100, ROPCZYCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2829Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #0990Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCHLEON FRANCISZEK MARCINIEC
Beneficjent
JANUSZ BIRA
Beneficjent
DARIUSZ ZAŁOCHA
Beneficjent
LEON FRANCISZEK MARCINIEC
zgłaszający - członek zarządu
JANUSZ BIRA
zgłaszający - członek zarządu
DARIUSZ ZAŁOCHA
zgłaszający - członek zarządu
LEON FRANCISZEK MARCINIEC
Wspólnik
2020-01-02
2021-06-09
BARBARA ELŻBIETA MARCINIEC
Wspólnik
2020-01-02
2021-06-09
LEON FRANCISZEK MARCINIEC
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
JANUSZ BIRA
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU - REPREZENTANT
DARIUSZ ZAŁOCHA
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU - REPREZENTANT
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ SPÓŁKA ZM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM BĄDŹ PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. ZARZĄD: LEON FRANCISZEK MARCINIEC - PREZES ZARZĄDU DARIUSZ ZAŁOCHA - WICEPREZES ZARZĄDU JANUSZ BIRA - WICEPREZES ZARZĄDU - DYREKTOR DS. REMONTÓW I ROZLICZEŃ
Członek Organu Reprezentacji
2020-01-02
2021-06-09
38499139000000
2020-01-02
2021-06-09
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2020-01-02
2021-06-09
ZM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2020-01-02
2021-06-09
UL. PRZEMYSŁOWA, 7, ROPCZYCE, 39-100, ROPCZYCE, POLSKA
2020-01-02
2021-06-09
4690Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
2020-01-02
2021-06-09
2829Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2020-01-02
2021-06-09
3299Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2020-01-02
2021-06-09
3320Z - INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
2020-01-02
2021-06-09
0990Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
2020-01-02
2021-06-09
4399Z - POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
2020-01-02
2021-06-09
4618Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW
2020-01-02
2021-06-09
4619Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
2020-01-02
2021-06-09
4674Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO
2020-01-02
2021-06-09
4671Z - SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie