KRS 0000153742
NIP8133303169
Nazwa"KRONOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKRONOS
Data rejestracji 28 lut 2003 (22 lata temu) 28 lut 2003
Data usunięcia 30 cze 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRACZKOWA, ., ., POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#5155 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4550 WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #5113Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #5112 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #5153 SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5212 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5248F SPRZEDAŻ DETALICZNA NASION, NAWOZÓW #5248G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #6512B POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6523 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7110 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7132 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7430 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440 REKLAMAWspólnik
2003-02-28
2017-06-30
26 UDZIAŁÓW PO 1.000 ZŁ. KAŻDY, ŁĄCZNA WARTOŚĆ 26.000 ZŁ.
69070693200000
ROBERT KOBER
Wspólnik
2003-02-28
2017-06-30
8 UDZIAŁÓW PO 1.000 ZŁ. KAŻDY, ŁĄCZNA WARTOŚĆ 8.000 ZŁ.
LESZEK TRYBS
Wspólnik
2003-02-28
2017-06-30
8 UDZIAŁÓW PO 1.000 ZŁ. KAŻDY, ŁĄCZNA WARTOŚĆ 8.000 ZŁ.
PIOTR ZARADNY
Wspólnik
2003-02-28
2017-06-30
8 UDZIAŁÓW PO 1.000 ZŁ. KAŻDY, ŁĄCZNA WARTOŚĆ 8.000 ZŁ.
AGNIESZKA KRAJCARSKA
Prokurent
2003-02-28
2008-07-16
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
SŁAWOMIR SZAL
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-09-11
2005-07-25
LESZEK TRYBS
PREZES ZARZĄDU
2005-03-04
2013-09-11
PIOTR ZARADNY
PREZES ZARZĄDU
2003-02-28
2005-03-04
2003-02-28
2003-09-11
GEODETÓW, 1, RZESZÓW, 35-328, RZESZÓW, POLSKA
2003-09-11
2008-10-13
1038 A, KRACZKOWA, 37-124, KRACZKOWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie