KRS 0000156407
NIP8671919668
REGON83044754300000
NazwaMIEJSKA TELEWIZJA TARNOBRZEG "MTVT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMIEJSKA TELEWIZJA TARNOBRZEG "MTVT"
Data rejestracji 24 mar 2003 (21 lat temu) 24 mar 2003
Data usunięcia 26 kwi 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOŚCIUSZKI, 30, TARNOBRZEG, 39-400, TARNOBRZEG, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 320500,00 PLN
Dane kontaktowe
Email MTVT@TV.TARNOBRZEG.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6020Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #7312A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJIMONIKA BARBARA ZAJĄC
Prokurent
2010-09-30
2011-07-20
SAMOISTNA
JAROSŁAW GOLIK
Prokurent
2003-03-24
2010-09-30
SAMOISTNA
NATALIA CUDO
Prokurent
2011-07-29
2015-10-06
SAMOISTNA
GMINA MIASTO TARNOBRZEG
Wspólnik
2003-03-24
2017-04-26
523 UDZIAŁY O WARTOŚCI 500,00 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 261500,00 ZŁOTYCH
830413509
Wspólnik
2003-03-24
2017-04-26
70 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 500,00 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35000,00 ZŁ
83033789500000
LESZEK MAZUREK
Likwidator
2016-07-06
2017-04-26
BOGUSŁAW ALEKSANDER SZWEDO
Członek Organu Nadzoru
2005-08-23
2007-09-13
KRYSTYNA BUSKA
Członek Organu Nadzoru
2005-08-23
2007-09-13
ZOFIA CZUB
Członek Organu Nadzoru
2011-07-20
2013-03-29
LESZEK KUBIK
Członek Organu Nadzoru
2011-07-20
2012-09-27
WOJCIECH MALICKI
Członek Organu Nadzoru
2012-09-27
2012-11-26
ANTONI IGNACY SIKOŃ
Członek Organu Nadzoru
2012-11-26
2017-04-26
JACEK RUDNICKI
Członek Organu Nadzoru
2013-03-29
2017-04-26
ROMAN DANIEL SZYMCZAK
Członek Organu Nadzoru
2005-08-23
2007-09-13
JACEK RUDNICKI
Członek Organu Nadzoru
2007-09-13
2011-07-20
KRZYSZTOF RAFAŁ SADRAKUŁA
Członek Organu Nadzoru
2007-09-13
2012-09-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A/ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO PROKURENT SAMODZIELNIE. B/ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU WRAZ Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
WOJCIECH KOZIEŁ
PREZES ZARZĄDU
2003-03-24
2011-07-20
KATARZYNA IZABELA SOBIENIEWSKA PYŁKA
POREZES ZARZĄDU
2011-07-20
2011-07-26
KATARZYNA IZABELA SOBIENIEWSKA PYŁKA
PREZES ZARZĄDU
2011-07-26
2015-10-06
LESZEK MAZUREK
PREZES ZARZĄDU
2015-10-06
2016-07-06
2003-03-24
2016-07-06
MIEJSKA TELEWIZJA TARNOBRZEG "MTVT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-03-24
2007-09-13
SIENKIEWICZA, 1, TARNOBRZEG, 39-400, TARNOBRZEG, POLSKA
2007-09-13
2012-09-27
SIENKIEWICZA, 61, TARNOBRZEG, 39-400, TARNOBRZEG, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie