KRS 0000691956
NIP5862321880
REGON36812307400000
NazwaBRAINSCAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBRAINSCAN
Data rejestracji 29 sie 2017 (7 lat temu) 29 sie 2017
Data usunięcia 17 lis 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PROF. ZDZISŁAWA KIETURAKISA, 10, GDAŃSK, 80-742, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 40300,00 PLN
Dane kontaktowe
Email CONTACT@BRAINSCAN.AI
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #721 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMARTA BARBARA KARPIŃSKA
Wspólnik
2017-08-29
2018-09-07
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500,00 ZŁ
Wspólnik
2017-08-29
2022-11-17
399 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.950,00 ZŁ
36731943800000
Wspólnik
2018-09-07
2022-11-17
183 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.150,00 ZŁ
14040445300000
Wspólnik
2022-04-07
2022-11-17
18 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 900,00 ZŁ.
38610262600000
Wspólnik
2022-04-07
2022-11-17
78 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3900,00 ZŁ.
36066882200000
Wspólnik
2020-04-09
2022-11-17
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
14727900500000
SZYMON KORZEKWA
Beneficjent
ADAM BRZESKI
Beneficjent
SZYMON KORZEKWA
zgłaszający - członek zarządu
ADAM BRZESKI
zgłaszający - członek zarządu
ROBERT MICHAŁ KITŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2022-04-07
2022-11-17
KRYSTIAN GAGOŚ
Członek Organu Nadzoru
2022-04-07
2022-11-17
JAROSŁAW ANTONIK
Członek Organu Nadzoru
2022-04-07
2022-11-17
MATEUSZ MARMOŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2022-04-07
2022-11-17
MAREK TROJANOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2022-04-07
2022-11-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
MARTA BARBARA KARPIŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2017-08-29
2018-09-07
ROBERT MICHAŁ KITŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-09-07
2022-04-07
SZYMON KORZEKWA
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-07-29
2022-01-17
SZYMON KORZEKWA
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-01-17
2022-02-07
ADAM BRZESKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-01-17
2022-11-17
SZYMON KORZEKWA
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-02-07
2022-11-17
2017-08-29
2018-09-07
PIC.AI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-08-29
2021-04-22
UL. SZKOLNA, 10, GDYNIA, 81-363, GDYNIA, POLSKA
2021-04-22
2022-01-17
UL. PROF. ZDZISŁAWA KIETURAKISA, 10, GDAŃSK, 80-741, GDAŃSK, POLSKA
Przygotowanie projektu o Eurogrant planowanego do realizacji w ramach programu EIC Accelerator
280 060,00 zł
280 060,00 zł
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2014 - 2020
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie