KRS 0000158506
NIP5261878141
REGON01246124600000
NazwaNORTEL NETWORKS (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaNORTEL NETWORKS (POLSKA)
Data rejestracji 07 maj 2003 (21 lat temu) 07 maj 2003
Data usunięcia 01 lip 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ADAMA MICKIEWICZA, 9, WARSZAWA, 01-517, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 32076100,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5261878141
data rejestracji 01 lip 1997
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 29 kwi 2021
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#3220A PRODUKCJA APARATÓW DLA TELEFONII I TELEGRAFII PRZEWODOWEJ Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #3162B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJALAN MICHAEL HUDSON
Beneficjent
1966-08-08
ALAN ROBERT BLOOM
Beneficjent
1955-11-09
STEPHEN JOHN HARRIS
reprezentant
1961-12-03
ALAN MICHAEL HUDSON
reprezentant
1966-08-08
ALAN ROBERT BLOOM
reprezentant
1955-11-09
STEPHEN JOHN HARRIS
Beneficjent
1961-12-03
NORTEL NETWORKS INTERNATIONAL FINANCE & HOLDING B.V. IN LIQUIDATION
Wspólnik
2003-05-07
2021-07-01
160.000 (STO SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.000.000 (SZESNAŚCIE MILIONÓW) ZŁOTYCH
NORTEL NETWORKS UK LIMITED (IN ADMINISTRATION)
Wspólnik
2019-12-17
2021-07-01
160.761 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.076.100,00 ZŁ
PAWEŁ MACIEJ SIEKIERZYŃSKI
Likwidator
2020-10-12
2021-07-01
ALAN ROBERT BLOOM
ZARZĄDCA
2009-05-14
2021-07-01
1955-11-09
ALAN MICHAEL HUDSON
ZARZĄDCA
2009-05-14
2021-07-01
1966-08-08
STEPHEN JOHN HARRIS
ZARZĄDCA
2009-05-14
2021-07-01
1961-12-03
CHRISTOPHER JOHN WILKINSON HILL
ZARZĄDCA
2009-05-14
2018-02-23
ALAN MICHAEL HUDSON
Beneficjent
ZARZĄDCA
ALAN ROBERT BLOOM
Beneficjent
ZARZĄDCA
STEPHEN JOHN HARRIS
Beneficjent
ZARZĄDCA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ROMAN MAREK DURKA
PREZES ZARZĄDU
2007-12-07
2008-11-04
STEPHANE MICHEL LE DREAU
PREZES ZARZĄDU
2008-11-04
2009-02-13
SIMON FREEMANTLE
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-02-13
2020-10-12
TOMASZ BOHDAN GINAŁ
PREZES ZARZĄDU
2003-05-07
2004-12-31
IAN STUART STEVENSON
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-05-07
2009-02-13
MAREK ŚWITAJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-12-31
2006-03-30
MICHEL CHARLES SEGALARD
PREZES ZARZĄDU
2006-03-30
2007-12-07
SHARON ROLSTON
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-02-13
2010-12-14
DAVID GERARD QUANE
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-12-14
2020-10-12
2003-05-07
2009-05-14
NORTEL NETWORKS (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-05-14
2020-10-12
NORTEL NETWORKS (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
2003-05-07
2006-03-30
NOWOGRODZKA, 47A, WARSZAWA, 00-679, WARSZAWA, POLSKA
2006-03-30
2010-10-12
NOWOGRODZKA, 47A, WARSZAWA, 00-695, WARSZAWA, POLSKA
2010-10-12
2020-11-24
EMILII PLATER, 53, WARSZAWA, 00-113, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie