KRS 0000039560
REGON35145827600000
Nazwa"VARIAS" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaVARIAS
Data rejestracji 30 sie 2001 (23 lata temu) 30 sie 2001
Data usunięcia 01 gru 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres KOŚCIUSZKI, 43, KRAKÓW, 30 - 114, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 768100,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 768100,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji7681
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#7220 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7250 KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH #7210 DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7230 PRZETWARZANIE DANYCH #7240 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7260 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA #3002 USŁUGI INSTALOWANIA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI #4531 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #2233 REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #8042 POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #5165 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO #5248 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5164 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #5170 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAVIERA PALANOVA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-30
2006-02-17
PATRICK JAMES OWEN FLANAGAN
Członek Organu Nadzoru
2006-02-17
2006-12-01
VLADIMIR HRIC
Członek Organu Nadzoru
2001-08-30
2006-02-17
JURAJ SABAKA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-30
2002-03-21
EMIL PAPSO
Członek Organu Nadzoru
2001-08-30
2006-02-17
JOZEF BOZAK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-30
2002-03-21
ANDREAS FRECH
Członek Organu Nadzoru
2002-03-21
2006-02-17
CHRISTIAN DVORAK
Członek Organu Nadzoru
2002-03-21
2006-02-17
MAGDALENA ALEKSANDRA TACZANOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-02-17
2006-12-01
MAŁGORZATA ELŻBIETA TARNOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-02-17
2006-12-01
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KRZYSZTOF FRANCISZEK FOJT
PREZES ZARZĄDU
2006-05-05
2006-12-01
AGNIESZKA ŁUKASZEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-05-05
2006-12-01
JINDRICH RUZICKA
PREZES ZARZĄDU
2001-08-30
2006-02-17
WALDEMAR BAR
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-08-30
2006-02-17
WALDEMAR BAR
PREZES ZARZĄDU
2006-02-17
2006-05-05
VLADIMIR BEHUN
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-30
2006-02-17
KRZYSZTOF FRANCISZEK FOJT
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-02-17
2006-05-05
2001-08-30
2006-05-05
LUBLAŃSKA, 34, KRAKÓW, 31 - 476, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie