KRS 0000507411
NIP5213670649
REGON14721988800000
NazwaCOOLTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCOOLTURA
Data rejestracji 28 kwi 2014 (10 lat temu) 28 kwi 2014
Data usunięcia 21 mar 2016 21 mar 2016
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RZYMOWSKIEGO, 28, WARSZAWA, 02-697, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 400000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4761Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4743Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4762Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4763Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4765Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4779Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZAWspólnik
2014-10-22
2016-03-21
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80 000,00 ZŁOTYCH
00478672400000
Wspólnik
2014-04-28
2016-03-21
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80 000,00 ZŁOTYCH
27346976800000
Wspólnik
2014-04-28
2014-10-22
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
14706407800000
Wspólnik
2014-04-28
2016-03-21
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80 000,00 ZŁOTYCH
01521395100000
Wspólnik
2014-10-22
2016-03-21
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80 000,00 ZŁOTYCH
01042354300000
PAWEŁ ADAM KRYST
Wspólnik
2014-10-22
2016-03-21
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40 000,00 ZŁOTYCH
ROBERT SŁAWOMIR WITON
Wspólnik
2014-10-22
2016-03-21
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40 000,00 ZŁOTYCH
ROBERT SŁAWOMIR WITON
Członek Organu Nadzoru
2014-10-22
2016-03-21
MACIEJ JANUSZ MAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-04-28
2014-10-22
KRZYSZTOF ZBIGNIEW KWIATKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-04-28
2014-10-22
SONIA SABINA DRAGA
Członek Organu Nadzoru
2014-04-28
2014-10-22
MAREK DARIUSZ KORCZAK
Członek Organu Nadzoru
2014-10-22
2016-03-21
ANNA MAŁGORZATA GAJEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2014-10-22
2016-03-21
SONIA SABINA DRAGA
Likwidator
2015-08-21
2016-03-21
PAWEŁ ADAM KRYST
Likwidator
2015-08-21
2016-03-21
MACIEJ JANUSZ MAKOWSKI
Likwidator
2015-08-21
2016-03-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI
ANNA MAŁGORZATA GAJEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-04-28
2014-10-22
PAWEŁ ADAM KRYST
PREZES ZARZĄDU
2014-10-22
2015-08-21
MACIEJ JANUSZ MAKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-10-22
2015-08-21
ANDRZEJ MACKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-04-28
2014-10-22
SONIA SABINA DRAGA
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-10-22
2015-08-21
2014-04-28
2015-08-21
COOLTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie