KRS 0000021504
NIP1130019984
REGON01204655300000
NazwaYOUNG & RUBICAM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaYOUNG & RUBICAM POLAND
Data rejestracji 27 cze 2001 (23 lata temu) 27 cze 2001
Data usunięcia 13 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PLAC KONESERA, 11, WARSZAWA, 03-736, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 71400,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1130019984
data rejestracji 31 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 13 sty 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5912Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMIMARTA BARBARA KOPEĆ
zgłaszający - członek zarządu
DARIUSZ MAREK ANDRIAN
Beneficjent
MARTA BARBARA KOPEĆ
Beneficjent
MONIKA BRZÓZKA
Prokurent
2019-03-04
2023-01-13
PROKURA SAMOISTNA
EDYTA PAŁGAN
Prokurent
2018-05-30
2019-03-04
PROKURA ŁĄCZNA MIESZANA - WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
YOUNG & RUBICAM INTERNATIONAL GROUP B.V.
Wspólnik
2001-06-27
2022-06-09
102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 71.400,00 ZŁ
Wspólnik
2022-06-09
2023-01-13
102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 71.400,00ZŁ.
12284611300000
DARIUSZ MAREK ANDRIAN
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI - OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE Z UWAGI NA BRAK OSÓB FIZYCZNYCH SPEŁNIAJĄCYCH PRZESŁANKI Z ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A TIRET 1,2,3 I 4 USTAWY - W SPÓŁCE YOUNG & RUBICAM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ŻADNA OSOBA FIZYCZNA NIE POSIADA 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW LUB 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE, ANI NIE SPRAWUJE KONTROLI NAD KLIENTEM POPRZEZ POSIADANIE W STOSUNKU DO TEJ OSOBY PRAWNEJ UPRAWNIEŃ, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE O RACHUNKOWOŚCI, A W PRZYPADKU WSPÓLNIKA SPÓŁKI YOUNG & RUBICAM INTERNATIONAL GROUP B.V. NIE JEST MOŻLIWE USTALENIE BENEFICJENTA Z UWAGI NA STRUKTURĘ UDZIAŁOWĄ
MARTA BARBARA KOPEĆ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANNA LUBOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-27
2004-10-12
JILL WOODLEY
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-27
2002-07-12
MARK BINDLOSS GIBB
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-27
2005-10-24
PAWEŁ WŁODZIMIERZ NIZIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-27
2007-07-11
WOJCIECH SZPIL
PREZES ZARZĄDU
2001-06-27
2005-10-24
JERZY SZYMAN
CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR FINANSOWY
2001-06-27
2006-09-04
MAŁGORZATA MARIA KOZAROW
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-12
2006-06-07
ZOFIA DZIEKAN FLEMING
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-12
2007-04-27
BEATA ALEKSANDRA MOŃKA
PREZES ZARZĄDU
2005-10-24
2011-05-25
MARTIN BECK
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-10-24
2009-08-19
2001-06-27
2013-03-15
DOBRA, 56/66, WARSZAWA, 00-312, WARSZAWA, POLSKA
2013-03-15
2018-02-13
ADAMA BRANICKIEGO, 17, WARSZAWA, 02-972, WARSZAWA, POLSKA
2018-02-13
2022-02-23
UL. BONIFRATERSKA, 17, WARSZAWA, 00-203, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie