KRS 0000318744
NIP5213509782
REGON14166784100000
NazwaBRAND PLACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBRAND PLACE
Data rejestracji 01 gru 2008 (16 lat temu) 01 gru 2008
Data usunięcia 26 kwi 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. DOMANIEWSKA, 47, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5213509782
data rejestracji 23 gru 2008
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 21 sty 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#181 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #639 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAJAROSŁAW WŁADYSŁAW HENDZEL
Wspólnik
2008-12-01
2010-02-04
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ
ROMUALDA KATARZYNA MIREK
Wspólnik
2008-12-01
2010-02-04
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ
MIECZYSŁAW KAROL BIELAWSKI
Wspólnik
2008-12-01
2010-02-04
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ
JACEK TADEUSZ BIELAWSKI
Wspólnik
2010-02-04
2010-05-31
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
JAROSŁAW WŁADYSŁAW HENDZEL
Wspólnik
2010-05-31
2011-09-16
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
PAWEŁ MARIA NIEZGODA
Wspólnik
2016-02-23
2024-04-26
86 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 43.000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2011-09-16
2016-02-23
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
01292179400000
JAROSŁAW WŁADYSŁAW HENDZEL
Wspólnik
2016-02-23
2024-04-26
14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
MAGDALENA JĘDRZEJCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-02-04
2013-03-18
JAROSŁAW WŁADYSŁAW HENDZEL
PREZES ZARZĄDU
2010-05-31
2014-09-15
PAWEŁ MARIA NIEZGODA
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-03-18
2014-09-15
PAWEŁ MARIA NIEZGODA
PREZES ZARZĄDU
2014-09-15
2024-04-26
AGNIESZKA NIEZGODA
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-09-15
2024-04-26
ROMUALDA KATARZYNA MIREK
PREZES ZARZĄDU
2008-12-01
2010-02-04
MIECZYSŁAW KAROL BIELAWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-12-01
2010-02-04
JACEK TADEUSZ BIELAWSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-02-04
2010-05-31
2008-12-01
2011-09-16
URSYNOWSKA, 72, WARSZAWA, 02-605, WARSZAWA, POLSKA
2011-09-16
2013-10-14
KANIOWSKA, 23 A, WARSZAWA, 01-529, WARSZAWA, POLSKA
2013-10-14
2014-09-15
JÓZEFA BEMA, 65, WARSZAWA, 01-244, WARSZAWA, POLSKA
2014-09-15
2016-02-23
STĘPIŃSKA, 22/30, WARSZAWA, 00-739, WARSZAWA, POLSKA
2016-02-23
2016-03-23
UL. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO, 1, WARSZAWA, 02-558, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie