KRS 0000347753
NIP1080008457
REGON14224524300000
NazwaALGHERO INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaALGHERO INVESTMENT
Data rejestracji 01 lut 2010 (15 lat temu) 01 lut 2010
Data usunięcia 04 sty 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PUŁAWSKA, 2, WARSZAWA, 02-566, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 102050000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #692 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJWspólnik
2010-12-13
2011-03-31
102.050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 102.050.000,00 ZŁOTYCH
14050146900000
WODZISLAV SLASKI S.Á R.L
Wspólnik
2011-03-31
2011-04-19
102.050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 102.050.000,00 ZŁOTYCH
GORZOW DEVELOPMENT VAGYONKEZELŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Wspólnik
2011-04-19
2018-01-04
102.050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 102.050.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2010-02-01
2010-12-13
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
01659807700000
PÁL JÁNOS DARIDA
Likwidator
2017-01-27
2018-01-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ PRZED ORGANAMI WŁADZY I OSOBAMI TRZECIMI W SĄDZIE I POZA SĄDEM. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z DWÓCH OSÓB LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI CZŁONKÓW, SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB TEŻ CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
PIOTR MARIA ŻARSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-02-01
2010-12-13
ROBERT PASTERNAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-02-01
2010-12-13
NEIL PATRICK O'HANLON
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-12-13
2011-12-19
GÁBOR TÓTH
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-04-19
2013-10-09
TIBOR TATAR
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-04-02
2013-04-22
PÁL JÁNOS DARIDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-04-22
2017-01-27
2010-02-01
2017-01-27
ALGHERO INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-02-01
2010-12-13
AL. JANA PAWŁA II, 19, WARSZAWA, 00-854, WARSZAWA, POLSKA
2010-12-13
2012-04-02
JANA PAWŁA II, 29, WARSZAWA, 00-867, WARSZAWA, POLSKA
2012-04-02
2013-02-25
PROSTA, 51, WARSZAWA, 00-838, WARSZAWA, POLSKA
2013-02-25
2017-08-18
AL. JANA PAWŁA II, 27, WARSZAWA, 00-867, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie