KRS 0000075385
NIP5262169866
REGON01299146400000
NazwaEMIG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEMIG
Data rejestracji 27 gru 2001 (23 lata temu) 27 gru 2001
Data usunięcia 24 kwi 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres FABRYCZNA, 8, KĘTY, 32-650, KĘTY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 37000000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1032Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#1107Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH #4634B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #4617Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHEMIG GMBH & CO KG
Wspólnik
2001-12-27
2003-07-14
3.300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 33.000.000 PLN
GERBER EMIG GROUP LIMITED
Wspólnik
2003-07-14
2015-02-23
3.700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37.000.000 PLN
KENTPOL - ŻYWIECKI KRYSZTAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2015-02-23
2015-04-24
3 700 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 10 000,00 PLN KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 37 000 000,00 PLN
STEFAN JANC
Prokurent
2001-12-27
2014-01-13
ŁĄCZNA (DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE)
EWA KUŹWA
Prokurent
2001-12-27
2014-01-13
ŁĄCZNA (DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE)
STANISŁAW JAN CZESAK
Prokurent
2001-12-27
2012-09-05
ŁĄCZNA (DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM; PROKURA - ŁĄCZNA (DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE)
EMIL HARTMANN
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-27
2007-01-05
JOHN KEITH BROWN
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-27
2014-01-13
STEFAN ERNST HOHMANN
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-27
2007-01-05
WERNER SCHMIDT
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-27
2007-01-05
1951-10-08
JACEK MAREK POŁAP
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-11-13
2015-04-24
JOHANNES HENRICUS ROELOFS
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-01-13
2015-04-24
AART CORNELIS DUIJZER
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-01-13
2015-04-24
MACIEJ STANISŁAW RYBICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-03-06
2015-03-17
KRZYSZTOF JANUSZ WRONA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-03-06
2014-11-13
KRZYSZTOF JANUSZ WRONA
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-11-13
2015-04-24
2001-12-27
2007-03-02
ŁUKI WIELKIE, 3/5, WARSZAWA, 02-434, WARSZAWA, POLSKA
2007-03-02
2014-11-13
HANKIEWICZA, 2, WARSZAWA, 02-103, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie