KRS 0000018259
NIP1250000243
REGON01210679800000
NazwaMARKI FRICTION SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMARKI FRICTION
Data rejestracji 18 cze 2001 (23 lata temu) 18 cze 2001
Data usunięcia 28 kwi 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres OKÓLNA, 45, MARKI, 05-270, MARKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1999998,30 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1999998,30 PLN
Wartość nominalna akcji1,13 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1769910
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#2466Z PRODUKCJA TUSZÓW,FARB SZCZEGÓLNEGO ZASTOSOWANIA #3430A PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH I ICH SILNIKÓW #5030A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5030B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCHJOANNA DOBCZYŃSKA
Prokurent
2001-06-18
2003-03-14
SAMOISTNA
MARCIN PRZEMYSŁAW ZIĘBA
Likwidator
2013-03-12
2014-12-05
SOREN ULRIK TOFT JENSEN
Likwidator
2014-12-05
2015-04-28
CLAS NYLANDSTED ANDERSEN
Członek Organu Nadzoru
2001-06-18
2005-06-27
1927-05-27
MAX KRUSE
Członek Organu Nadzoru
2001-06-18
2002-06-27
JANINA SAMSEL
Członek Organu Nadzoru
2001-06-18
2002-06-27
KONRAD BARAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-18
2002-06-27
SOREN VILBY
Członek Organu Nadzoru
2001-10-31
2011-12-15
LISBETH ERLANDS
Członek Organu Nadzoru
2002-06-27
2004-10-01
GRZEGORZ GRABOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-12-17
2005-06-27
ZBIGNIEW ANTONI GAWRYŚ
Członek Organu Nadzoru
2002-12-17
2010-03-05
MAREK PAWEŁ DRZEWIECKI
Członek Organu Nadzoru
2002-12-17
2010-03-05
JAKOB BOMHOLT
Członek Organu Nadzoru
2003-07-29
2005-01-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.
JOHN BORCHERS
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-18
2001-10-31
TOMASZ MIROSŁAW BIAŁACH
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-18
2002-06-27
HENRIK JELERT
PREZES ZARZĄDU
2001-10-18
2002-12-17
STEVEN DEAN OLSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-31
2003-07-29
RAFAŁ ŚWISTAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-27
2003-03-14
EDWARD BOROCH
PREZES ZARZĄDU
2001-06-18
2001-10-18
RAFAŁ ŚWISTAK
PREZES ZARZĄDU
2003-03-14
2005-03-01
TORBEN OSTERBAEK CHRISTENSEN
PREZES ZARZĄDU
2002-12-17
2003-03-14
MARCIN PIOTR WALCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-16
2005-03-01
TADEUSZ STANISŁAW MALAWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-16
2005-03-01
2001-06-18
2005-01-24
FABRYKA OKŁADZIN CIERNYCH "FOMAR ROULUNDS" SPÓŁKA AKCYJNA
2005-01-24
2012-09-07
FOMAR BORG AUTOMOTIVE SPÓŁKA AKCYJNA
2012-09-07
2013-03-12
MARKI FRICTION SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie