KRS 0000013252
REGON14027947900000
Nazwa"FA KROSNO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFA KROSNO
Data rejestracji 21 maj 2001 (23 lata temu) 21 maj 2001
Data usunięcia 16 paź 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OKULICKIEGO, 7, KROSNO, 38-400, KROSNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1436000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (29)
#22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #65 POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO- RENTOWYCH #67 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I Z UBEZPIECZENIAMI #72 INFORMATYKA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #274 PRODUKCJA METALI SZLACHETNYCH I NIEŻELAZNYCH #275 ODLEWNICTWO METALI #281 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH #282 PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2840Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI, METALURGIA PROSZKÓWNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #285 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OGÓLNĄ INŻYNIERIĄ MECHANICZNĄ #286 PRODUKCJA WYROBÓW NOŻOWNICZYCH, NARZĘDZI I WYROBÓW METALOWYCH OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA #287 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #291 PRODUKCJA URZĄDZEŃ WYTWARZAJĄCYCH I WYKORZYSTUJĄCYCH ENERGIĘ MECHANICZNĄ, Z WYJĄTKIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #292 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA #294 PRODUKCJA OBRABIAREK I NARZĘDZI MECHANICZNYCH #295 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA #297 PRODUKCJA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #300 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW #251 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH #252 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #261 PRODUKCJA SZKŁA I WYROBÓW ZE SZKŁA #262 PRODUKCJA CERAMIKI SZLACHETNEJ, MATERIAŁÓW I WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH #3130Z PRODUKCJA IZOLOWANYCH DRUTÓW I PRZEWODÓW #3230 PRODUKCJA ODBIORNIKÓW TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH, URZĄDZEŃ DO REJESTRACJI I ODTWARZANIA DŹWIĘKU I OBRAZU ORAZ AKCESORIÓW DO NICH #3430 PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH I ICH SILNIKÓW #7440Z REKLAMA #5030 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCHLECH RAFAŁ DOBRZYCKI
Wspólnik
2001-05-21
2005-09-26
40 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁ
KRZYSZTOF BIAŁOWOLSKI
Wspólnik
2001-05-21
2006-04-05
80 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 500,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 ZŁ
WŁADYSŁAW ALEKSANDER KRASKA
Wspólnik
2001-05-21
2006-07-27
20 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WAROŚCI 10.000 ZŁ
LESZEK ZYGMUNT WALISZEWSKI
Wspólnik
2006-04-05
2008-10-16
1120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 560.000,00 ZŁOTYCH
KRZYSZTOF FRELEK
Wspólnik
2006-04-05
2008-10-16
1120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 560.000,00 ZŁOTYCH
PIOTR JULIAN SUWALSKI
Wspólnik
2006-07-27
2008-10-16
560 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 280.000,00 ZŁOTYCH
KATARZYNA PUSTELNIK
Wspólnik
2007-03-21
2008-10-16
72 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 36.000,00 ZŁ
LESZEK ZYGMUNT WALISZEWSKI
Prokurent
2007-01-09
2007-03-21
ŁĄCZNA
KRZYSZTOF FRELEK
Prokurent
2007-01-09
2008-10-16
ŁĄCZNA
EWA ANNA SZYMCZAK
Prokurent
2008-05-07
2008-10-16
PROKURA ŁĄCZNA (WSPÓŁDZIAŁANIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU)
PIOTR SUWALSKI
Prokurent
2007-01-09
2008-10-16
ŁĄCZNA
KATARZYNA PUSTELNIK
Prokurent
2006-07-27
2007-01-09
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
WŁADYSŁAW ALEKSANDER KRASKA
Członek Organu Nadzoru
2001-05-21
2005-09-26
LECH RAFAŁ DOBRZYCKI
Członek Organu Nadzoru
2001-05-21
2005-09-26
KRZYSZTOF KŁOS
Członek Organu Nadzoru
2001-05-21
2005-09-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
KRZYSZTOF BIAŁOWOLSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-05-21
2006-04-05
LESZEK ZYGMUNT WALISZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-04-05
2007-01-09
PIOTR SUWALSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-07-27
2007-01-09
URSZULA WALISZEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-03-21
2008-10-16
LESZEK ZYGMUNT WALISZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-03-21
2008-10-16
KATARZYNA PUSTELNIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-01-09
2008-05-07
KRZYSZTOF FRELEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-07-27
2007-01-09
URSZULA WALISZEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2007-01-09
2007-03-21
2001-05-21
2005-09-26
MEDIA INKASO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-09-26
2006-04-05
KW AUTOMOTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-05-21
2005-09-26
AL. JANA PAWŁA II, 11, BIAŁA PODLASKA, 21-500, BIAŁA PODLASKA, POLSKA
2005-09-26
2006-04-05
CZERWONYCH MAKÓW, 12, PRUSZKÓW, 05-800, PRUSZKÓW, POLSKA
2006-04-05
2006-07-27
ROSOŁA, 8 H, WARSZAWA, 02-796, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie