KRS 0000019798
REGON01234880500000
NazwaPOLISH GRAVEL INDUSTRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPOLISH GRAVEL INDUSTRY
Data rejestracji 18 cze 2001 (23 lata temu) 18 cze 2001
Data usunięcia 06 mar 2007 06 mar 2007
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KŁOBUCKA, 8, WARSZAWA, 02-699, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 9904000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (33)
#1411Z WYDOBYWANIE KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA #1412Z PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ #1413Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ #1421Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU #2651Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH #2652Z PRODUKCJA WAPNA #2653Z PRODUKCJA GIPSU #2661A PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH, Z WYJĄTKIEM BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH #2663Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ #2665Z PRODUKCJA WYROBÓW AZBESTOWO- CEMENTOWYCH, WIÓROWO-CEMENTOWYCH I PODOBNYCH #2666Z PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH I GIPSOWYCH POZOSTAŁYCH #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #5113Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7132Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7133Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #6521Z LEASING FINANSOWY #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #0141B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #0142Z USŁUGI INWESTYCYJNE W ZAKRESIE BUDOWY I URUCHAMIANIA PRODUKCJI DLA POTRZEB ROLNICTWA I OGRODNICTWA #0201A GOSPODARKA LEŚNA #0202Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEMWspólnik
2006-03-31
2006-06-28
99.040 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.904.000,00 ZŁOTYCH
01219263900000
Wspólnik
2006-06-28
2007-03-06
99.040 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.904.000 ZŁOTYCH
01113216700000
UNICON A/S
Wspólnik
2001-06-18
2006-03-31
99.040 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.904.000 ZŁOTYCH
MONIKA BARBARA MICHALSKA URBAN
Prokurent
2003-10-14
2006-03-31
SAMOISTNA
JACEK LEONARD FALKOWSKI
Prokurent
2004-12-16
2005-07-21
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
TORBEN OSTERBAEK CHRISTENSEN
PREZES ZARZĄDU
2001-06-18
2002-09-30
ANDERS BUSK SORENSEN
PREZES ZARZĄDU
2002-09-30
2003-06-16
JON BIRCH AUNE
PREZES ZARZĄDU
2003-06-16
2004-02-19
KIM KENNETH NIELSEN
PREZES ZARZĄDU
2004-02-19
2005-07-21
JACEK LEONARD FALKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-07-21
2006-03-31
OLE KEILBERG
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-18
2004-02-19
ANDERS BUSK SORENSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-26
2002-09-30
PIOTR MAREK RUSECKI
PREZES
2006-03-31
2007-03-06
TOMASZ WIESŁAW ODRZYWOLSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-03-31
2007-03-06
JAKUB HENRYK MADEJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-03-31
2007-03-06
2001-06-18
2002-09-30
PRUSZKOWSKA, 17, WARSZAWA, 02-119, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie