KRS 0000197899
NIP5260034808
REGON01062494500000
NazwaPOLISH INVESTMENT PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPOLISH INVESTMENT PARTNERS
Data rejestracji 04 mar 2004 (21 lat temu) 04 mar 2004
Data usunięcia 01 mar 2021 01 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres DOROHUSKA, 17, WARSZAWA, 01-472, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 500000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji500000
Dane podatkowe
NIP 5260034808
data rejestracji 01 sty 1996
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 mar 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #683 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEJERZY JÓZEF GABRIELCZYK
Likwidator
2020-02-17
2021-03-01
ANTONY CROXON
Członek Organu Nadzoru
2004-03-04
2016-10-22
JERZY MULA
Członek Organu Nadzoru
2004-03-04
2021-03-01
EWA MARKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-03-04
2004-07-05
BARBARA ELIZA PERZANOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-07-05
2012-08-01
JULIA JOANNA MARKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2012-08-01
2021-03-01
EWA MARKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2016-10-22
2021-03-01
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
JERZY GABRIELCZYK
PREZES ZARZĄDU
2004-03-04
2020-02-17
EWA MARKOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-07-05
2016-10-22
2004-03-04
2020-02-17
POLISH INVESTMENT PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie