KRS 0000129173
NIP8971395867
REGON93099577300000
NazwaWRATISLAVIA INVEST COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWRATISLAVIA INVEST COMPANY
Data rejestracji 17 wrz 2002 (22 lata temu) 17 wrz 2002
Data usunięcia 17 cze 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RATAJE, 164, POZNAŃ, 61-168, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4663Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEMENKE HOLDING INTERNATIONAL GMBH
Wspólnik
2002-09-17
2005-05-17
400 (SŁOWNIE:CZTERYSTA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 200.000,00ZŁ (SŁOWNIE:DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
TOMASZ ARTUR OTOMAŃSKI
Wspólnik
2002-09-17
2005-05-17
340 (SŁOWNIE:TRZYSTA CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 170.000,00ZŁ (SŁOWNIE:STO SIEDEMDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
LECH ANDRZEJ PONIŻNIK KUNKEL
Wspólnik
2002-09-17
2005-05-17
480 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 240.000,00 ZŁ.
MIROSŁAW PONIŻNIK
Wspólnik
2002-09-17
2002-11-12
1.700 (TYSIĄC SIEDEMSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 170.000 (STO SIEDEMDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ESTHER RENATE HERDT
Wspólnik
2002-09-17
2005-05-17
200 (SŁOWNIE:DWIEŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00ZŁ (SŁOWNIE:STO TYSIĘCY ZŁOTYCH)
METHUEN INCORPORATED
Wspólnik
2002-09-17
2005-05-17
200 (SŁOWNIE:DWIEŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00ZŁ (SŁOWNIE:STO TYSIĘCY ZŁOTYCH)
DAROMIŁA OTOMAŃSKA
Wspólnik
2003-03-06
2005-05-17
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ.
VRATISLAVIA HOLDINGS S.A.
Wspólnik
2005-05-17
2006-12-11
2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000.000 ZŁ.
VORDERMAN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI
Wspólnik
2006-12-11
2008-07-24
2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000.000 ZŁ.
Wspólnik
2008-07-24
2011-06-29
2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000.000,00 ZŁ
02115129200000
LECH ANDRZEJ PONIŻNIK KUNKEL
Prokurent
2002-09-17
2005-05-17
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
TOMASZ ARTUR OTOMAŃSKI
Prokurent
2003-03-06
2005-05-17
SAMOISTNA
MIROSŁAW SŁOMIAN
Prokurent
2011-12-29
2014-07-17
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY, SPOSÓB REPREZENTACJI JEST NASTĘPUJĄCY: 1.DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA 50.000ZŁ UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, WICEPREZES ZARZĄDU, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU, BĄDŹ PROKURENT SAMODZIELNIE. 2.DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA KWOTĘ 50.000ZŁ UPOWAŻNIONY JEST: A) PREZES ZARZĄDU Z WICEPREZESEM ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, ALBO B) PREZES ZARZĄDU, BĄDŹ WICEPREZES ZARZĄDU, WSPÓŁDZIAŁAJĄCY Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, BĄDŹ PROKURENTEM.
TOMASZ ARTUR OTOMAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-09-17
2003-03-06
MAŁGORZATA ANNA CIEŚLIŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2003-03-06
2005-05-17
TOMASZ ARTUR OTOMAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-05-17
2011-06-29
PRZEMYSŁAW BIELICKI
PREZES ZARZĄDU
2011-06-29
2011-12-29
MARCIN WACŁAW BENBENEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-06-29
2011-12-29
SABINA KUŚNIERZ
PREZES ZARZĄDU
2011-12-29
2013-08-26
AGNIESZKA MARIA GRABOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-08-26
2014-07-17
TOMASZ OTOMAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-07-17
2018-10-15
2002-09-17
2002-11-12
WITA STWOSZA, 1, WROCŁAW, 50-148, WROCŁAW, POLSKA
2002-11-12
2005-01-27
WSPÓLNA, 40, POZNAŃ, 61-479, POZNAŃ, POLSKA
2005-01-27
2011-06-29
RATAJE, 164, POZNAŃ, 61-168, POZNAŃ, POLSKA
2011-06-29
2014-07-17
MICKIEWICZA, 35, POZNAŃ, 60-837, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie