KRS 0000027719
NIP7781386557
REGON63984135400000
NazwaDANTER HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDANTER HOLDING
Data rejestracji 13 lip 2001 (23 lata temu) 13 lip 2001
Data usunięcia 19 kwi 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RATAJE, 164, POZNAŃ, 61-168, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 30150000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #7484 EKSPORT, IMPORT ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #671 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #7440Z REKLAMA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #45 BUDOWNICTWO #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓWDOROTA KAŁWIŃSKA
Wspólnik
2002-10-08
2022-04-19
1.320 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.960.000,- ZŁ PO 3.000,- ZŁ KAŻDY
MAREK KRZYWICKI
Wspólnik
2002-10-08
2022-04-19
1.730 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.190.000,- ZŁ PO 3.000,- ZŁ KAŻDY
KATARZYNA DRAGAN KAPITAN
Wspólnik
2001-07-13
2022-04-19
1.170 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.510.000 PO 3.000 KAŻDY
BARBARA LITOBARSKA JAMA
Wspólnik
2001-07-13
2022-04-19
1.170 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.510.000 PO 3.000 KAŻDY
GRAŻYNA MARIA WALCZAK
Wspólnik
2001-07-13
2022-04-19
1.160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.480 000 PO 3.000 KAŻDY
MAŁGORZATA JÓŹWIAK
Wspólnik
2002-10-08
2022-04-19
3.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.500.000,- ZŁ PO 3.000,- ZŁ KAŻDY
JERZY JÓŹWIAK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-13
2022-04-19
MAREK KRZYWICKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-13
2022-04-19
JANUSZ WALCZAK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-13
2003-11-04
JAROSŁAW JAMA
Członek Organu Nadzoru
2003-11-04
2022-04-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD JEST 1-3 OSOBOWY. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
DARIUSZ KAPITAN
PREZES ZARZĄDU
2001-07-13
2003-11-04
JAROSŁAW GORZELAŃCZYK
PREZES ZARZĄDU
2003-11-04
2014-07-10
2001-07-13
2002-05-07
LIBELTA, 26, POZNAŃ, 61-707, POZNAŃ, POLSKA
2002-05-07
2002-12-12
RATAJE, 164, POZNAŃ, 61-168, POZNAŃ, POLSKA
2002-12-12
2003-11-04
SIERADZKA, 10, POZNAŃ, 60-163, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie