KRS 0000374896
NIP7010271112
REGON14272055000000
Nazwa"J&S PROMO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaJ&S PROMO
Data rejestracji 31 gru 2010 (14 lat temu) 31 gru 2010
Data usunięcia 26 lip 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PIĘKNA, 18, WARSZAWA, 00-549, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIMWspólnik
2010-12-31
2016-07-26
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
01194576900000
JAREK ASTRAMOWICZ
Likwidator
2015-08-18
2016-07-26
1958-12-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji4. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z JEDNEGO BĄDŹ DWÓCH CZŁONKÓW, CZŁONKOWIE ZARZĄDU REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ INDYWIDUALNIE PRZED ORGANAMI WŁADZY I OSOBAMI TRZECIMI W SĄDZIE I POZA SĄDEM. W PRZYPADKU, GRY ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z TRZECH LUB WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW, SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB TEŻ CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JAREK ASTRAMOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2010-12-31
2015-08-18
1958-12-08
PRZEMYSŁAW RADOMIR CZUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-12-31
2013-04-18
2010-12-31
2015-08-18
"J&S PROMO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie