KRS 0000450813
NIP7010369199
REGON14653551200000
NazwaOPONEO BRANDHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INWESTYCJE SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Krótka nazwaOPONEO BRANDHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INWESTYCJE
Data rejestracji 13 lut 2013 (12 lat temu) 13 lut 2013
Data usunięcia 17 lis 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Adres PODLEŚNA, 17, BYDGOSZCZ, 85-145, BYDGOSZCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji100000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4540Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #6419 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAMONIKA SIARKOWSKA
Beneficjent
ERNEST PUJSZO
Beneficjent
WOJCIECH TOPOLEWSKI
Beneficjent
MACIEJ KARPUSIEWICZ
reprezentant
WOJCIECH MAŁACHOWSKI
Beneficjent
DARIUSZ TOPOLEWSKI
Beneficjent
MICHAŁ BUTKIEWICZ
Beneficjent
MACIEJ KARPUSIEWICZ
Beneficjent
ERNEST PUJSZO
reprezentant
WOJCIECH TOPOLEWSKI
reprezentant
MONIKA SIARKOWSKA
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCĄ WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM ORAZ JEDYNYM AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI, KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE
ERNEST PUJSZO
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCĄ WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM ORAZ JEDYNYM AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI, KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE
WOJCIECH TOPOLEWSKI
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCĄ WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM ORAZ JEDYNYM AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI, KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE
WOJCIECH MAŁACHOWSKI
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCĄ WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM ORAZ JEDYNYM AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI, KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE
DARIUSZ TOPOLEWSKI
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCĄ WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM ORAZ JEDYNYM AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI, KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE
MICHAŁ BUTKIEWICZ
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCĄ WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM ORAZ JEDYNYM AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI, KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE
MACIEJ KARPUSIEWICZ
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCĄ WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM ORAZ JEDYNYM AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI, KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE
PAWEŁ SZNAJDER
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCĄ WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM ORAZ JEDYNYM AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI, KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE
MICHAŁ KOBUS
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCĄ WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM ORAZ JEDYNYM AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI, KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE
LUCJAN CIACIUCH
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCĄ WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM ORAZ JEDYNYM AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI, KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE
2013-02-13
2013-07-23
MW LEGAL 25 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 6 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
2013-02-13
2014-09-04
MOKOTOWSKA, 15A, WARSZAWA, 00-640, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie