KRS 0000462650
NIP8952021002
REGON02212654000000
NazwaDOBREPROGRAMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDOBREPROGRAMY
Data rejestracji 16 maj 2013 (11 lat temu) 16 maj 2013
Data usunięcia 20 gru 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PL. GRUNWALDZKI, 23, WROCŁAW, 50-365, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #5813Z WYDAWANIE GAZET #5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)LESZEK GRZEGORZ KĘDZIOR
Wspólnik
2013-05-16
2018-05-15
290 (DWIEŚCIE DZIEWIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.500,00 ZŁ (CZTERNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
KAMIL PRZEMYSŁAW CYBULSKI
Wspólnik
2013-05-16
2013-11-29
396 (TRZYSTA DZIEWIĘĆDZIESIĄT SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 19.800,00 (DZIEWIĘTNAŚCIE TYSIĘCY OSIEMSET) ZŁ
ROBERT LIS
Wspólnik
2013-05-16
2013-11-29
396 (TRZYSTA DZIEWIĘĆDZIESIĄT SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 19.800,00 (DZIEWIĘTNAŚCIE TYSIĘCY OSIEMSET) ZŁ
TOMASZ MAREK BRYJA
Wspólnik
2013-05-16
2013-11-29
200 (DWIEŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
RAFAŁ SZRAMOWIAT
Wspólnik
2013-06-19
2013-11-29
396 (TRZYSTA DZIEWIĘĆDZIESIĄT SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚC 19.800 (DZIEWIĘTNAŚCIE TYSIĘCY OSIEMSET) ZŁOTYCH
Wspólnik
2013-11-29
2018-12-20
2.000 (DWA TYSIĄCE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH
01636682300000
ROBERT LIS
Członek Organu Nadzoru
2013-05-16
2014-01-14
TOMASZ MACHAŁA
Członek Organu Nadzoru
2018-05-15
2018-12-20
KAMIL PRZEMYSŁAW CYBULSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-09-14
2018-05-15
JOANNA PAWLAK
Członek Organu Nadzoru
2018-01-04
2018-12-20
RAFAŁ SZRAMOWIAT
Członek Organu Nadzoru
2013-05-16
2014-01-14
WOJCIECH RYSZARD KOWASZ
Członek Organu Nadzoru
2013-05-16
2014-01-14
JACEK ŚWIDERSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-01-14
2018-12-20
GRZEGORZ CZAPSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-01-14
2018-01-04
WOJCIECH RYSZARD KOWASZ
Członek Organu Nadzoru
2014-01-29
2016-09-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSBOWEGO REPREZENTACJA SPÓŁKI BĘDZIE JEDNOOSOBOWA. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, PRAWO REPREZENTACJI W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH LUB W SPRAWIE ZOBOWIĄZAŃ LUB ŚWIADCZEŃ NIEPRZEKRACZAJĄCYCH WARTOŚCI 50 TYS. ZŁ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKOW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SPRAWIE ZOBOWIĄZAŃ LUB ŚWIADCZEŃ O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ 50 TYS. ZŁ UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
LESZEK GRZEGORZ KĘDZIOR
PREZES ZARZĄDU
2013-05-16
2016-09-14
TOMASZ MAREK BRYJA
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-05-15
2018-12-20
WOJCIECH RYSZARD KOWASZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-09-14
2018-12-20
RAFAŁ WARECKI
PREZES ZARZĄDU
2018-05-15
2018-12-20
KAMIL PRZEMYSŁAW CYBULSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-05-16
2016-09-14
TOMASZ MAREK BRYJA
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-05-16
2016-09-14
TOMASZ MAREK BRYJA
PREZES ZARZĄDU
2016-09-14
2018-05-15
2013-05-16
2017-05-10
AL. KASPROWICZA, 94, WROCŁAW, 51-145, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie