KRS 0000550580
NIP8961542580
REGON36121483300000
NazwaMS AUDITORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMS AUDITORS
Data rejestracji 01 kwi 2015 (9 lat temu) 01 kwi 2015
Data usunięcia 06 lip 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. CHABROWA, 4A, WYSOKA, 52-200, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8961542580
data rejestracji 13 kwi 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 06 lip 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMKRZYSZTOF KAZIMIERZ WACHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2017-02-23
2022-07-06
PIOTR ALEKSANDER HUNKER
Członek Organu Nadzoru
2017-02-23
2022-07-06
KRZYSZTOF ROMAN DWORNIK
Członek Organu Nadzoru
2017-02-23
2018-11-26
BOGDAN KOSTUREK
Członek Organu Nadzoru
2018-11-26
2022-07-06
PIOTR TOMASZ ROCZNIAK
Beneficjent
PIOTR ALEKSANDER HUNKER
Beneficjent
PIOTR TOMASZ ROCZNIAK
zgłaszający - likwidator
Wspólnik
2015-04-01
2018-11-26
960 ( DZIEWIĘĆSET SZEŚĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 48 000,00 (CZTERDZIEŚCI OSIEM TYSIĘCY ) ZŁOTYCH
93292061500000
Wspólnik
2018-11-26
2022-07-06
960 (DZIEWIĘĆSET SZEŚĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 48.000,00 (CZTERDZIEŚCI OSIEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH
93292061500000
SYLWIA BOMBA
Prokurent
2015-04-01
2021-02-19
PROKURA SAMOISTNA
PIOTR TOMASZ ROCZNIAK
Likwidator
2021-09-16
2022-07-06
PIOTR TOMASZ ROCZNIAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
PIOTR ALEKSANDER HUNKER
Beneficjent
POSIADA 25,32% AKCJI W SPÓŁCE TRANS.EU GROUP S.A., KTÓRA POSIADA 96% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MS AUDITORS SP. Z O. O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: - JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU DO KWOTY 100.000 ZŁ - CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM POWYŻEJ KWOTY 100.000 ZŁ 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: - JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DO KWOTY 100.000 ZŁ - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM POWYŻEJ KWOTY 100.000 ZŁ
PIOTR TOMASZ ROCZNIAK
PREZES ZARZĄDU
2015-04-01
2021-09-16
2015-04-01
2021-09-16
MS AUDITORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-04-01
2021-09-14
UL. CHABROWA, 4, WYSOKA, 52-200, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie