KRS 0000237287
NIP5252334507
REGON14016562300000
NazwaST1 POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaST1 POLSKA
Data rejestracji 06 lip 2005 (19 lat temu) 06 lip 2005
Data usunięcia 04 kwi 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. LESZNO, 14, WARSZAWA, 01-192, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAST1 OY
Wspólnik
2005-07-06
2017-04-26
10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000.000,00 ZŁOTYCH
URA-ÖLJYT OY
Wspólnik
2017-04-26
2018-08-14
10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000.000,00 ZŁ
ST1 NORDIC OY
Wspólnik
2018-08-14
2019-04-04
10 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000.000,00 ZŁ
URSZULA PAULINA LITWIN
Prokurent
2008-12-11
2018-04-23
PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
MAŁGORZATA JOLANTA GODZISZ
Prokurent
2008-12-11
2018-04-23
PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
MATTI RAINER PAATERO
Prokurent
2008-12-11
2018-04-23
PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
ANU PÄIVIKKI RAUTANEN
Prokurent
2008-12-11
2018-04-23
PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
AGATA KAMIŃSKA
Likwidator
2018-04-23
2019-04-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
MIKA KALEVI ANTTONEN
PREZES ZARZĄDU
2005-07-06
2018-04-23
MIKA KALERVO JOKINEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-07-06
2008-12-11
JUHA MARTTI KOKKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-07-06
2008-12-11
MIKKO PERTTI REINEKARI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-07-06
2018-04-23
KIM MIKAEL WIIO
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-07-06
2018-04-23
MIKA JUHANI AHO
CZŁONEK
2008-12-11
2018-04-23
2005-07-06
2018-04-23
ST1 POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-07-06
2008-06-30
AL. WOJSKA POLSKIEGO, 11, WARSZAWA, 01-524, WARSZAWA, POLSKA
2008-06-30
2011-08-30
POWĄZKOWSKA, 15, WARSZAWA, 01-797, WARSZAWA, POLSKA
2014-03-17
2015-04-03
AL. JANA PAWŁA II, 61, WARSZAWA, 01-031, WARSZAWA, POLSKA
2015-04-03
2017-04-26
UL. LESZNO, 14, WARSZAWA, 01-192, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie