KRS 0000063373
REGON19168118000000
Nazwa"POMORSKA FABRYKA DROŻDŻY POLMOS" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPOMORSKA FABRYKA DROŻDŻY POLMOS
Data rejestracji 03 gru 2001 (23 lata temu) 03 gru 2001
Data usunięcia 10 sty 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres ZA DWORCEM, 3, TCZEW, 83-110, TCZEW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3350000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 3350000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji33500
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#1589Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #1583Z PRODUKCJA CUKRU #2953Z PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I W PRODUKCJI NAPOJÓWCTWA, KOPALNICTWA I BUDOWNICTWAE SKLASYFIKOWANAOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #4030 PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #513 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU #5170 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #9000 GOSPODARKA ŚCIEKAMI ORAZ WYWÓZ I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, USŁUGI SANITARNE I POKREWNETOMASZ PIOTR MIKOŁAJCZAK
Członek Organu Nadzoru
2001-12-03
2004-07-16
JANINA MAGDALENA SOJKA
Członek Organu Nadzoru
2001-12-03
2004-07-16
WALDEMAR JAN CISZAK
Członek Organu Nadzoru
2001-12-03
2004-07-16
LAURENT XARDEL
Członek Organu Nadzoru
2004-07-16
2006-01-10
ANTOINE BAULE
Członek Organu Nadzoru
2004-07-16
2006-01-10
ALAIN DE GUOY
Członek Organu Nadzoru
2004-07-16
2006-01-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JERZY FRANCISZEK KUREK
PREZES ZARZĄDU
2001-12-03
2004-07-16
JERZY FRANCISZEK KUREK
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-07-16
2006-01-10
MAREK ALBERT ADAMSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-12-03
2006-01-10
EMMANUEL LORETTE
PREZES ZARZĄDU
2004-07-16
2006-01-10
2001-12-03
2006-01-10
SPÓŁKA AKCYJNA
2001-12-03
2006-01-10
"POMORSKA FABRYKA DROŻDŻY POLMOS" SPÓŁKA AKCYJNA
2001-12-03
2006-01-10
ZA DWORCEM, 3, TCZEW, 83-110, TCZEW, POLSKA
2001-12-03
2006-01-10
1589Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
2001-12-03
2006-01-10
1583Z - PRODUKCJA CUKRU
2001-12-03
2006-01-10
2953Z - PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I W PRODUKCJI NAPOJÓW
2001-12-03
2006-01-10
4030 - PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY)
2001-12-03
2006-01-10
5121Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT
2001-12-03
2006-01-10
513 - SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU
2001-12-03
2006-01-10
5170 - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA
2001-12-03
2006-01-10
521 - SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2001-12-03
2006-01-10
5263Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ
2001-12-03
2006-01-10
6024 - TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie